KRS 0000022496
NIP5851353913
REGON19183118700000
Nazwa"HESTIA FINANCIAL SERVICES" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaHESTIA FINANCIAL SERVICES
Data rejestracji 26 cze 2001 (23 lata temu) 26 cze 2001
Data usunięcia 11 kwi 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres HESTII, 1, SOPOT, 81-731, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 93873720,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 93873720,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji9387372
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #6712Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #660 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJGRZEGORZ SZATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2011-04-11
MARIUSZ JÓZEF STOLTMANN
Członek Organu Nadzoru
2005-04-27
2007-03-22
ILONA WOLSZLEGER DUNAJSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-04-28
2011-04-11
MAŁGORZATA SZTABIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-03-22
2011-04-11
GRZEGORZ SZATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2001-12-31
DARIUSZ STANISŁAW KRZEWINA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2001-10-30
WITOLD ZBIGNIEW JANUSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2001-10-30
ANNA TERESA STORONIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2003-11-24
ANITA SZCZYGIELSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-06-26
2001-10-30
PIOTR DARIUSZ PODLEŚNY
Członek Organu Nadzoru
2001-10-30
2005-04-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
MAKSYMILIAN ALLWEIL
PREZES ZARZĄDU
2001-06-26
2001-12-31
GRZEGORZ SZATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-31
2004-04-20
BARBARA BEATA ZAGAJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2004-04-20
2011-04-11
2001-06-26
2002-03-06
"HESTIA FINANCIAL SERVICES" SPOŁKA AKCYJNA
2001-06-26
2001-10-30
MIKOŁAJA REJA, 13/15, SOPOT, 81-874, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie