KRS 0000217350
NIP5262789468
REGON01579475800000
NazwaREAL ESTATE SERVICES POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaREAL ESTATE SERVICES POLAND
Data rejestracji 16 wrz 2004 (20 lat temu) 16 wrz 2004
Data usunięcia 31 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7440Z REKLAMA #7486Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJJOSE POMBO
Członek Organu Nadzoru
2008-09-04
2018-12-31
PAWEŁ PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-04
2018-12-31
PIOTR MIROSŁAW WIECZOREK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-04
2015-12-08
FERNANDO DE ESCORIAZA
Członek Organu Nadzoru
2004-11-05
2008-09-04
1947-05-15
JAROSŁAW PAWEŁ FILIP
Członek Organu Nadzoru
2007-03-15
2008-09-04
RAFAŁ CZYŻEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-16
2006-02-06
MICHAŁ ROMANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-16
2004-11-05
MIROSŁAW BIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-16
2007-11-23
NORBERT JANUSZ CHANDRYKO
Prokurent
2007-01-04
2008-09-04
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
"HEXUS CAPITAL MANAGEMENT" S.A. Z SIEDZIBĄ W GENEWIE, SZWAJCARIA
Jedyny Akcjonariusz
2004-09-16
2007-03-15
ENSOIR INVESTMENTS LIMITED
Jedyny Akcjonariusz
2007-03-15
2018-12-31
2004-09-16
2007-03-15
"HEXUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH" SPÓŁKA AKCYJNA
2004-09-16
2004-10-14
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
2004-10-14
2005-12-16
PLAC PIŁSUDSKIEGO, 2, WARSZAWA, 00-073, WARSZAWA, POLSKA
2005-12-16
2007-03-15
WIŚNIOWA, 40B, WARSZAWA, 02-520, WARSZAWA, POLSKA
2007-03-15
2018-02-01
MIKOŁAJA REJA, 13, SOPOT, 81-874, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie