KRS 0000224520
NIP5242521917
REGON01589121400000
Nazwa"GO FINANCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGO FINANCE
Data rejestracji 21 gru 2004 (20 lat temu) 21 gru 2004
Data usunięcia 08 wrz 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIŚNIOWA, 40, WARSZAWA, 02-520, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5242521917
data rejestracji 01 lip 2005
status Czynny
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #6521Z LEASING FINANSOWYTOMASZ KOŁODZIEJAK
Beneficjent
BEATA IZABELA KIELAN
Beneficjent
BEATA IZABELA KIELAN
reprezentant
BEATA IZABELA KIELAN
Wspólnik
2004-12-21
2006-02-24
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000 ZŁOTYCH
MARCIN JANEK
Wspólnik
2006-02-24
2006-08-02
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22000 ZŁOTYCH
DARIUSZ PIOTR KIELAN
Wspólnik
2006-02-24
2007-10-09
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ
MICHAŁ MAZUREK
Wspólnik
2006-08-02
2007-10-09
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ
ROBERT PAWEŁ ROGALA
Wspólnik
2006-08-02
2007-10-09
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ
KDG INVEST LIMITED
Wspólnik
2007-10-09
2008-09-08
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ
BEATA IZABELA KIELAN
Wspólnik
2007-10-09
2008-09-08
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ
TOMASZ KOŁODZIEJAK
Wspólnik
2007-10-09
2008-09-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW JACEK JARGIEŁŁO
Członek Organu Nadzoru
2006-02-24
2007-12-12
ROBERT MAJKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-24
2007-03-08
TOMASZ MATCZUK
Członek Organu Nadzoru
2007-03-08
2008-09-08
MACIEJ KRZYSZTOF PIWOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-09
2008-09-08
DARIUSZ WOJCIECH BOBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-09
2008-09-08
ADAM JAN GUZ
Członek Organu Nadzoru
2007-10-09
2008-09-08
DARIUSZ PIOTR KIELAN
Członek Organu Nadzoru
2007-12-12
2008-09-08
ROBERT ROGALA
Członek Organu Nadzoru
2006-02-24
2006-08-02
GRZEGORZ STANISŁAW SZATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-02
2007-10-09
TOMASZ KOŁODZIEJAK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
BEATA IZABELA KIELAN
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BEATA IZABELA KIELAN
PREZES ZARZĄDU
2004-12-21
2005-04-06
DARIUSZ PIOTR KIELAN
PREZES ZARZĄDU
2005-04-06
2007-10-09
ROBERT PAWEŁ ROGALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-02
2007-10-09
MICHAŁ MAZUREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-16
2007-10-09
BEATA IZABELA KIELAN
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2007-10-09
2008-09-08
TOMASZ KOŁODZIEJAK
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2007-10-09
2008-09-08
PRZEMYSŁAW JACEK JARGIEŁŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-12
2008-09-08
2004-12-21
2007-10-09
MULTIINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-12-21
2006-02-24
KAMIŃSKIEGO, 4 A, WARSZAWA, 03-130, WARSZAWA, POLSKA
2006-02-24
2007-10-09
MARIENSZTAT, 8, WARSZAWA, 00-302, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie