KRS 0000489177
NIP5213662615
REGON14700802200000
Nazwa"Q VALUE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaQ VALUE
Data rejestracji 04 gru 2013 (11 lat temu) 04 gru 2013
Data usunięcia 29 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JASNA, 19, WARSZAWA, 00-058, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213662615
data rejestracji 17 gru 2013
status Czynny
09109015060000000130738556
SANPL 1 Oddział w Toruniu
ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
47105000861000009031628036
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
48114010100000262791001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
69105000861000009031628028
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
70105000861000009031628010
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
90109015060000000130743597
SANPL 1 Oddział w Toruniu
ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHTOMASZ MATCZUK
Wspólnik
2013-12-04
2018-06-15
361 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.050,00 ZŁ
NORBERT JANUSZ CHANDRYKO
Wspólnik
2013-12-04
2016-01-22
201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.050,- ZŁOTYCH
TOMASZ DĄBROWSKI
Wspólnik
2016-01-22
2017-11-15
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.950,00 ZŁ
Wspólnik
2017-11-15
2018-10-29
1.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ
14727896800000
JACELYN LIMITED
Wspólnik
2018-06-15
2018-10-29
361 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.050,00 ZŁ
TOMASZ DĄBROWSKI
Prokurent
2016-01-22
2016-10-14
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ STANEK
Prokurent
2017-11-15
2018-04-21
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ MAREK KOMAR
Beneficjent
MICHAŁ WOJCIECH STANEK
zgłaszający - członek zarządu
RAFAŁ TADEUSZ SZCZERBIŃSKI
Beneficjent
PAWEŁ MAREK KOMAR
Beneficjent
33,88 % AKCJI SPÓŁKI VORTUNE EQUITY GROUP S.A., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 96,80% AKCJI SPÓŁKI Q VALUE S.A.
RAFAŁ TADEUSZ SZCZERBIŃSKI
Beneficjent
23,38 % AKCJI SPÓŁKI VORTUNE EQUITY GROUP S.A., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 96,80% AKCJI SPÓŁKI Q VALUE S.A., ORAZ 80% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ANZIO SP. Z O.O. POSIADAJACEJ 91% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BLUE FUND INVESTMENTS SP. Z O.O., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 7,05% AKCJI VORTUNE EQUITY GROUP S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
NORBERT JANUSZ CHANDRYKO
PREZES ZARZĄDU
2013-12-04
2016-01-22
TOMASZ DĄBROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-12-04
2015-12-14
TOMASZ MATCZUK
PREZES ZARZĄDU
2016-01-22
2018-04-21
MICHAŁ STANEK
PREZES ZARZĄDU
2018-04-21
2018-10-29
MARCIN GRABOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-07
2018-10-29
2013-12-04
2016-01-22
CHANDRYKO DĄBROWSKI MATCZUK KANCELARIA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-04
2014-02-26
PUŁAWSKA, 41, WARSZAWA, 02-508, WARSZAWA, POLSKA
2014-02-26
2015-02-18
JANA PAWŁA II, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2015-02-18
2015-12-14
UL. JANA CZECZOTA, 6, WARSZAWA, 02-607, WARSZAWA, POLSKA
2015-12-14
2017-11-15
UL. WARECKA, 11A, WARSZAWA, 00-034, WARSZAWA, POLSKA
2017-11-15
2018-04-21
UL. JASNA, 19, WARSZAWA, 00-057, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie