KRS 0000491314
NIP7811890882
REGON30260732300000
NazwaCARBO COMMERCIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCARBO COMMERCIUM
Data rejestracji 17 gru 2013 (11 lat temu) 17 gru 2013
Data usunięcia 25 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOŚCIELNA, 37, POZNAŃ, 60-537, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430 DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6491 LEASING FINANSOWY #6492 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, W TYM UDZIELANIE POŻYCZEK #6499 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8211 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #960 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWOJCIECH SOMERSKI
Beneficjent
MARCIN GRABOWSKI
Beneficjent
MARIUSZ JAGODZIŃSKI
Beneficjent
MARIA ŁUCJA BOGAJEWSKA
zgłaszający - członek zarządu
MAREK MIKUĆ
Beneficjent
DARIUSZ ADAM TRUSZKOWSKI
Wspólnik
2013-12-17
2015-01-13
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4950,00 ZŁ
IZABELA MAGDALENA TRUSZKOWSKA
Wspólnik
2015-01-13
2015-09-29
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4950,00 ZŁ
Wspólnik
2015-09-29
2022-11-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
36180620300000
WOJCIECH SOMERSKI
Beneficjent
ZARZĄDZANIE FUNDURZEM INWESTYCYJNYM SGB FIZAN
MARCIN GRABOWSKI
Beneficjent
ZARZĄDZANIE FUNDURZEM INWESTYCYJNYM SGB FIZAN
MARIUSZ JAGODZIŃSKI
Beneficjent
ZARZĄDZANIE FUNDURZEM INWESTYCYJNYM SGB FIZAN
MAREK MIKUĆ
Beneficjent
ZARZĄDZANIE FUNDURZEM INWESTYCYJNYM SGB FIZAN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DARIUSZ ADAM TRUSZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-12-17
2020-06-02
MARIA ŁUCJA BOGAJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2020-06-02
2022-11-25
2013-12-17
2020-06-02
JASIELSKA, 16A, POZNAŃ, 60-476, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie