KRS 0000412133
NIP1080012476
REGON14597587000000
NazwaOPEN FINANCE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaOPEN FINANCE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Data rejestracji 22 lut 2012 (13 lat temu) 22 lut 2012
Data usunięcia 17 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PRZYOKOPOWA, 33, WARSZAWA, 01-208, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 5500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5500000
Dane kontaktowe
Email BIURO@OPENTFI.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHMAGDALENA MATCZUK
Prokurent
2012-10-03
2017-10-17
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
SYLWIA MAŁGORZATA CHRAPEK
Prokurent
2012-06-25
2017-04-18
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
ROBERT ANDRZEJ BŁASZCZYK
Prokurent
2015-11-18
2017-10-17
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRZYSZTOF KRYSTIAN SPYRA
Członek Organu Nadzoru
2012-02-22
2015-05-28
MAURYCY JAN KÜHN
Członek Organu Nadzoru
2013-12-31
2016-04-07
HELENA KAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-12-08
2017-02-06
KAROL ŻBIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-04-09
2016-09-05
PRZEMYSŁAW JĘDRZEJ GUBEROW
Członek Organu Nadzoru
2016-04-07
2017-10-17
KRZYSZTOF MIROSŁAW SOKALSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-02-22
2014-12-08
MAREK RYSZARD KACZAŁKO
Członek Organu Nadzoru
2012-02-22
2014-04-29
STANISŁAW WLAZŁO
Członek Organu Nadzoru
2016-09-05
2017-10-17
EWARYST ZAGAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-02-06
2017-10-17
DOMINIK JOACHIM POŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2017-02-06
2017-10-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PIOTR HABIERA
PREZES ZARZĄDU
2012-02-22
2012-05-25
PIOTR HABIERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-25
2017-10-17
WOJCIECH GRADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-22
2012-05-25
MAREK MIKUĆ
PREZES ZARZĄDU
2012-05-25
2017-10-17
2012-02-22
2013-11-15
DOMANIEWSKA, 39, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie