KRS 0000286685
NIP5272545911
REGON14101229300000
NazwaIGUANA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIGUANA INVESTMENTS
Data rejestracji 21 sie 2007 (17 lat temu) 21 sie 2007
Data usunięcia 26 lip 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMANIEWSKA, 39A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 122500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272545911
data rejestracji 28 cze 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 wrz 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (46)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWMAREK PAWEŁ ŻUBEREK
reprezentant
JOANNA EWA TOMICKA-ZAWORA
reprezentant
LESZEK JANUSZ CZARNECKI
Beneficjent
Wspólnik
2007-08-21
2008-01-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01571658600000
JAROSŁAW AUGUSTYNIAK
Wspólnik
2008-01-25
2008-09-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
MAURYCY JAN KÜHN
Wspólnik
2008-01-25
2008-09-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-09-08
2011-07-26
245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 122 500 ZŁOTYCH
14078052900000
LESZEK JANUSZ CZARNECKI
Beneficjent
POSIADA POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE TJ. GETIN NOBLE BANK S.A., IDEA MONEY S.A. ORAZ LC CORP B.V. 63,51% OGÓLNEJ LICZBY AKCJ JEDNOSTKI POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W HOME BROKER S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
ALWYN JACOBUS DE LANGE
PREZES ZARZĄDU
2007-08-21
2008-01-25
TOMASZ MIHUŁKA
PREZES ZARZĄDU
2008-01-25
2008-09-08
DAMIAN MILIBRAND
PREZES ZARZĄDU
2008-09-08
2011-07-26
RAFAŁ LIPONOGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-18
2010-09-02
2008-01-25
2008-02-12
WOŁOWSKA, 18, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
2007-08-21
2008-01-25
AL. JEROZLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2008-02-12
2009-08-07
WOŁOSKA, 18, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
2009-08-07
2009-10-08
DOMANIEWSKA, 39, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2009-10-08
2010-06-18
DOMANIEWSKA, 39A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
GKm 63/23
2023-12-29
2024-03-14
21509.78 PLN
VII GC 1002/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Mariola Bartosiewicz Kancelaria Komornicza nr I w Warszawie
Km 678/22
2024-05-06
2024-05-29
347219.19 PLN
XXV C 1119/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Łukasz Warchoł Kancelaria Komornicza nr XXIII w Warszawie
GKm 54/23
2023-11-04
2024-07-01
44722.04 PLN
XV GNc 6185/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Mateusz Kurek Kancelaria Komornicza nr XI w Warszawie
GKm 60/22
2023-05-20
2024-07-22
231546.62 PLN
XX GC 269/17, VII AGa 796/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Angelika Durda Kancelaria Komornicza nr III w Otwocku
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie