KRS 0000060268
REGON01635343000000
Nazwa"EXPANDER" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaEXPANDER
Data rejestracji 07 lis 2001 (23 lata temu) 07 lis 2001
Data usunięcia 07 kwi 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres POSTĘPU, 13, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 672870,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 672870,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji67287
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (34)
#7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7310A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH I ASTRONOMII #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7440Z REKLAMA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANELESZEK BOGDAN KROPIWNICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-07
2003-04-07
IRENEUSZ MIECZYSŁAW MIETELSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-07
2003-04-07
BOHDAN ALEKSANDER GARSTECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-07
2001-12-06
GRZEGORZ ESZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-07
2003-04-07
JAROSŁAW ADAMSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2003-04-07
AGNIESZKA KOWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-07
2004-04-07
ANNA RICHTER GACA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-07
2004-04-07
GRZEGORZ LEONARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-04-07
2004-04-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT
ADAM NIEWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-07
2002-05-30
MAURYCY KU;HN
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-07
2002-05-30
TOMASZ MARSZAŁŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-07
2002-05-30
JAROSŁAW AUGUSTYNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-07
2002-05-30
JAROSŁAW AUGUSTYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-05-30
2004-03-04
MAURYCY KUHN
WICEPREZES
2003-10-10
2004-03-04
MAŁGORZATA EDYTA ZBIERADA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-04
2004-04-07
2001-11-07
2003-04-07
FINFIN SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-07
2003-04-07
MARYNARSKA, 19 A, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
2003-04-07
2004-01-30
MARYNARSKA, 21, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie