KRS 0000103435
NIP5220100605
REGON01203547200000
Nazwa"ELAS BUSINESS DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELAS BUSINESS DEVELOPMENT
Data rejestracji 04 kwi 2002 (22 lata temu) 04 kwi 2002
Data usunięcia 06 cze 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSTROBRAMSKA, 75 C, WARSZAWA, 04-175, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14782000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWHENRYK ADAM ROLLER
Prokurent
2003-04-14
2006-07-17
ŁĄCZNA WRAZ Z ADRIANUS J. HEYMANS, JAROSŁAW ZAMOJSKI, MICHAŁ SZRAMOWSKI ORAZ ŁĄCZNA Z ŁUKASZ DEŃCA, JAROSŁAW ZAMOJSKI, MICHAŁ SZRAMOWSKI
MICHAŁ SZRAMOWSKI
Prokurent
2003-04-14
2006-07-17
ŁĄCZNA WRAZ Z ŁUKASZ DEŃCA, HENRYK ROLLER, JAROSŁAW ZAMOJSKI ORAZ ŁĄCZNA Z ADRIANUS J. HEYMANS, HENRYK ROLLER, JAROSŁAW ZAMOJSKI
DOROTA ZNATOWICZ
Prokurent
2010-12-06
2012-06-06
PROKURA SAMOISTNA
ADRIANUS JOSEPHUS HEYMANS
Prokurent
2003-04-14
2006-07-17
ŁĄCZNA WRAZ Z ŁUKASZ DEŃCA ORAZ ŁĄCZNA Z HENRYK ROLLER, JAROSŁAW ZAMOJSKI, MICHAŁ SZRAMOWSKI
JAROSŁAW JERZY ZAMOJSKI
Prokurent
2003-04-14
2005-03-25
ŁĄCZNA WRAZ Z ŁUKASZ DEŃCA, HENRYK ROLLER, MICHAŁ SZRAMOWSKI ORAZ ŁĄCZNA WRAZ Z ADRIANUS J. HEYMANS, HENRYK ROLLER, MICHAŁ SZRAMOWSKI
ANETA AGNIESZKA CZARNECKA TEUCHMANN
Prokurent
2006-07-17
2009-07-27
SAMOISTNA
ŁUKASZ DEŃCA
Prokurent
2003-04-14
2006-07-17
ŁĄCZNA WRAZ Z ADRIANUS J. HEYMANS, ORAZ ŁĄCZNA WRAZ Z HENRYK ROLLER, MICHAŁ SZRAMOWSKI,JAROSŁAW ZAMOJSKI
PAUL GERARD BAETEN
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2007-02-07
FRANCISCUS JOSEF VAN DEN BOUWHUIJSEN
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2007-02-07
MARCELIA MAGDALENA VISEE
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2007-02-07
DIONISIUS LEONARDUS HEIJMANS
Wspólnik
2002-04-04
2005-03-25
25651 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.825.500 ZŁ.
INVESTPOL S.A.
Wspólnik
2005-03-25
2010-12-06
29.563 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.781.500,00 PLN
CPP CARPATHIAN PROPERTIES POLAND II LTD
Wspólnik
2010-12-06
2011-02-08
29.563 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.781.500 PLN
FORUM XXXI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2011-02-08
2012-06-06
29 563 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.781.500 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
DIONISIUS LEONARDUS HEIJMANS
PREZES ZARZĄDU
2002-04-04
2006-07-17
LIDIA GOETTIG
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-04
2002-11-07
ADRIANUS JOSEPHUS HEYMANS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-04
2003-04-14
THOMAS NEVILLE RAVENSDALE
PREZES ZRZĄDU
2006-07-17
2006-11-17
ALWYN JACOBUS DE LANGE
PREZES ZARZĄDU
2006-11-17
2012-06-06
2002-04-04
2012-06-06
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-04
2012-06-06
"ELAS BUSINESS DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-04
2012-06-06
OSTROBRAMSKA, 75 C, WARSZAWA, 04-175, WARSZAWA, POLSKA
2009-11-19
2012-06-06
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2009-11-19
2012-06-06
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2009-11-19
2012-06-06
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2009-11-19
2012-06-06
6491Z - LEASING FINANSOWY
2009-11-19
2012-06-06
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2009-11-19
2012-06-06
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2009-11-19
2012-06-06
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2009-11-19
2012-06-06
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2009-11-19
2012-06-06
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2009-11-19
2012-06-06
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie