KRS 0000282173
NIP5252396514
REGON14098486400000
NazwaGALLUXINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGALLUXINVEST
Data rejestracji 04 cze 2007 (17 lat temu) 04 cze 2007
Data usunięcia 02 mar 2012 02 mar 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WSPÓLNA, 25, WARSZAWA, 00-519, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPATRICK BERNARD COLL
Wspólnik
2007-06-04
2010-10-22
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000 ZŁOTYCH
AIDAN JOSEPH COLL
Wspólnik
2007-06-04
2010-10-22
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19500 ZŁOTYCH
PHILIP JOSEPH COLL
Wspólnik
2007-06-04
2010-10-22
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2010-10-22
2012-03-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ŁUKASZ TOMASZ PIWOWAR
Likwidator
2011-01-27
2012-03-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST ZARZĄD SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PATRICK BERNARD COLL
PREZES ZARZĄDU
2007-06-04
2010-10-22
JULIA KATARZYNA OLEJNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-04
2009-10-16
MAGDA DERWISZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-04
2010-08-26
MICHAŁ SZRAMOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-22
2011-01-27
ROMAN REIFF
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-22
2011-01-27
KRZYSZTOF EDWARD LATEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-22
2011-01-27
2007-06-04
2011-01-27
GALLUXINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-06-04
2010-11-24
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie