KRS 0000170222
REGON01553745800000
Nazwa"UNICREDIT CAIB INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUNICREDIT CAIB INTERNATIONAL
Data rejestracji 18 sie 2003 (21 lat temu) 18 sie 2003
Data usunięcia 08 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2166150,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJAROSŁAW KULESZA
Prokurent
2009-01-09
2009-02-16
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI
ARKADIUSZ WOJCIECH HAJDUK
Prokurent
2006-02-02
2009-01-09
ŁĄCZNA
JAROSŁAW JAN DERYŁO
Prokurent
2008-10-29
2009-02-16
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI
HANNA ZOFIA GELO
Prokurent
2009-02-16
2009-05-13
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
IWONA ELŻBIETA SZYMANKIEWICZ
Prokurent
2009-05-13
2012-11-22
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
Wspólnik
2003-08-18
2013-11-08
2.063 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.166.150,00 ZŁOTYCH
01533449400000
PAWEŁ MICHAŁ TAMBORSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-18
2005-12-29
EWA GRAŻYNA NIETRZEPKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-18
2005-12-29
KATARZYNA JAŻDRZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-18
2005-12-29
JAROSŁAW KULESZA
Likwidator
2012-11-22
2013-11-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
TOMASZ MARCIN WITCZAK
PREZES ZARZĄDU
2003-08-18
2005-12-29
KATARZYNA JAŻDRZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-29
2006-12-21
KAROL ŻBIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-12-29
2007-12-28
DARIUSZ TOMASZ WITKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-21
2009-02-16
JAROSŁAW JAN DERYŁO
PREZES ZARZĄDU
2009-02-16
2009-12-11
JAROSŁAW KULESZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-16
2009-12-11
JAROSŁAW KULESZA
PREZES ZARZĄDU
2009-12-11
2012-11-22
2003-08-18
2005-12-29
CAIB PRE IPO INVESTMENT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-12-29
2008-10-29
IR SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-10-29
2012-11-22
"UNICREDIT CAIB INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie