KRS 0000005630
REGON01211161200000
NazwaCA IB AGENT TRANSFEROWY SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaCA IB AGENT TRANSFEROWY
Data rejestracji 04 kwi 2001 (23 lata temu) 04 kwi 2001
Data usunięcia 29 lis 2002 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8697800,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji86978
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCHURSZULA OPALKO
Prokurent
2001-04-04
2001-10-11
ŁĄCZNA
EWA GRAŻYNA NIETRZEPKA
Prokurent
2001-04-04
2001-10-11
ŁĄCZNA
MAŁGORZATA EWA BIAŁAS
Prokurent
2001-04-04
2001-10-11
ŁĄCZNA
EWA GRAŻYNA NIETRZEPKA
Likwidator
2001-06-22
2002-11-29
MAŁGORZATA ILONA PINDELSKA
Likwidator
2001-06-22
2002-11-29
ALICJA JÓZEFA KORNASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-04-04
2002-11-29
MACIEJ JÓZEF DĄBEK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-04
2002-11-29
WOJCIECH JULIAN SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-04
2002-11-29
OLAV ROBERT NEMLING
Członek Organu Nadzoru
2001-04-04
2001-12-03
CHRISTOPHER MARK PERRIN
Członek Organu Nadzoru
2001-04-04
2001-10-11
KATARZYNA JAŻDRZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-11
2002-11-29
PIOTR SAMOJLIK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-03
2002-11-29
BOGDAN DOBKOWSKI
Powiernik
2002-02-21
2002-11-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KATARZYNA KURZAWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-04
2001-06-22
PAWEŁ MICHAŁ TAMBORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-04
2001-06-22
PIOTR SAMOJLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-04
2001-06-22
2001-04-04
2001-06-22
CA IB AGENT TRANSFEROWY SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-22
2002-02-21
CA IB AGENT TRANSFEROWY SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie