KRS 0000006177
REGON01688154800000
NazwaCA IB FINANCIAL ADVISERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCA IB FINANCIAL ADVISERS
Data rejestracji 09 kwi 2001 (23 lata temu) 09 kwi 2001
Data usunięcia 19 lut 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTUWspólnik
2001-04-09
2003-03-06
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 5000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY) ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 2500000,00 ZŁ (DWA MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY)
01035516100000
Wspólnik
2003-03-06
2007-02-19
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 2.500.000,00 ZŁ (DWA MILIONY PIĘĆŚET TYSIĘCY)
01533449400000
TOM ANTONI KOZERA
Prokurent
2005-11-18
2006-04-21
ŁĄCZNA
PIOTR RUSIECKI
Prokurent
2005-11-18
2007-02-19
PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
MAŁGORZATA EWA BIAŁAS
Prokurent
2001-04-09
2006-04-21
ŁĄCZNA
GRZEGORZ STANISŁAW STABIŃSKI
Prokurent
2005-11-18
2007-02-19
PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
KATARZYNA JAŻDRZYK
Prokurent
2001-04-09
2007-02-19
ŁĄCZNA
EWA GRAŻYNA NIETRZEPKA
Prokurent
2001-04-09
2007-02-19
ŁĄCZNA
URSZULA OPALKO
Prokurent
2001-04-09
2007-02-19
ŁĄCZNA
TOMASZ MARCIN WITCZAK
Prokurent
2004-04-07
2007-02-19
ŁĄCZNA
ALICJA JÓZEFA KORNASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-04-09
2007-02-19
MACIEJ JÓZEF DĄBEK
Członek Organu Nadzoru
2001-04-09
2003-05-26
WOJCIECH JULIAN SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-04-09
2007-02-19
OLAV ROBERT NEMLING
Członek Organu Nadzoru
2001-04-09
2002-07-17
CHRISTOPHER MARK PERRIN
Członek Organu Nadzoru
2001-04-09
2007-02-19
KLAUS REQUAT
Członek Organu Nadzoru
2002-07-17
2007-02-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA-CB IB FINANCIAL ADVISERS SP. Z O.O. BĘDZIE REPREZENTOWANA ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, KTÓREMU UDZIELONO PROKURY ŁĄCZNEJ, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
PAWEŁ MICHAŁ TAMBORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-09
2007-02-19
PIOTR SAMOJLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-04-09
2006-04-05
JAROSŁAW JAN DERYŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-18
2007-02-19
2001-04-09
2001-06-01
CA IB FINANCIAL ADVISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie