KRS 0000074153
NIP5250007566
REGON01037510000000
NazwaPRECOM SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRECOM
Data rejestracji 19 gru 2001 (23 lata temu) 19 gru 2001
Data usunięcia 28 paź 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres OKOPOWA, 47, WARSZAWA, 01-059, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 184518900,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 184518900,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3690378
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMIMILAN SUCHODOL
Likwidator
2005-10-24
2010-08-09
1961-07-26
MICHAŁ KRAWCZYŃSKI
Likwidator
2005-10-24
2015-10-28
JOANNA DEPTUCH
Członek Organu Nadzoru
2005-08-08
2006-04-12
ANDRZEJ ROMANEK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-25
2008-08-19
MARTA NIEDŹWIEDZKA
Członek Organu Nadzoru
2008-08-19
2015-10-28
FRANTISEK HRUDKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2004-10-06
ANITA RYNG
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2005-08-08
MIROSLAV VELFL
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2004-10-06
MIROSŁAW BISZCZANIK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2010-08-09
HANS HUSTAD
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2015-10-28
JAN TLACBABA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2004-10-06
VESLAV MICHALIK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-06
2015-10-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MICHAŁ KRAWCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-19
2005-10-24
DARIUSZ KAZIMIERZ KRZEŚNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-19
2005-10-24
MILAN SUCHODOL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-19
2005-10-24
1961-07-26
VIT TLACBABA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-19
2005-01-24
JAN BORUVKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-29
2005-01-24
2001-12-19
2005-04-07
POLSKI HANDEL SPOŻYWCZY SPÓŁKA AKCYJNA
2005-04-07
2005-10-24
PRECOM SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie