KRS 0000455100
NIP5272692167
REGON14661872900000
NazwaPROEKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPROEKSPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 25 mar 2013 (11 lat temu) 25 mar 2013
Data usunięcia 30 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PRZYOKOPOWA, 33, WARSZAWA, 01-208, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIWspólnik
2013-03-25
2015-01-15
01571658600000
Wspólnik
2015-03-30
2016-04-06
01571658600000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JEST ZARZĄD W SKŁADZIE: KRZYSZTOF BASIAGA - PREZES ZARZĄDU; IZABELA ŚLIWOWSKA - CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2013-03-25
2017-11-30
14652564300000
MAREK RYSZARD KACZAŁKO
Członek Organu Reprezentacji
2015-01-15
2015-03-30
KRZYSZTOF BASIAGA
Członek Organu Reprezentacji
2015-01-15
2015-03-30
2013-03-25
2015-01-15
CHANNING INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-01-15
2015-03-30
LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2013-03-25
2015-01-15
AL. JEROZOLIMSKIE, 56 c, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2015-01-15
2015-03-30
PRZYOKOPOWA, 33, WARSZAWA, 01-208, WARSZAWA, POLSKA
2015-03-30
2016-04-06
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie