KRS 0000315232
NIP5213496074
REGON14150967400000
NazwaIDEA MONEY SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaIDEA MONEY
Data rejestracji 08 paź 2008 (16 lat temu) 08 paź 2008
Data usunięcia 09 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PRZYOKOPOWA, 33, WARSZAWA, 01-208, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4349900,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 4349900,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji434990
Dane kontaktowe
Email BIURO@IDEAMONEY.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHMAREK RYSZARD KACZAŁKO
Członek Organu Nadzoru
2010-04-09
2012-07-10
AGNIESZKA SZYMANIUK
Członek Organu Nadzoru
2010-04-09
2012-07-10
JAROSŁAW AUGUSTYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2012-07-10
2017-02-09
REMIGIUSZ BALIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-07-10
2017-02-09
DARIUSZ ROBERT MAKOSZ
Członek Organu Nadzoru
2013-05-09
2017-02-09
ANETA SKRODZKA KSIĄŻEK
Członek Organu Nadzoru
2015-02-24
2017-02-09
JAROSŁAW AUGUSTYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-08
2010-04-09
GRZEGORZ TRACZ
Członek Organu Nadzoru
2010-02-01
2012-07-10
KRZYSZTOF KRYSTIAN SPYRA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-08
2010-04-09
KLAUDIUSZ TOMASZ SYTEK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-08
2010-02-01
AGNIESZKA GOŁĘBIEWSKA KONARSKA
Prokurent
2013-08-19
2015-09-11
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANETA SZCZERBA
Prokurent
2008-11-07
2010-02-01
PROKURA ŁĄCZNA
BARBARA DOROTA KRASUSKA HORA
Prokurent
2010-04-09
2012-07-10
PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MICHAŁ PAWLIK
Prokurent
2012-07-10
2013-11-20
PROKURA SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB, CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.
MAREK KOŁTUN
PREZES ZARZĄDU
2008-10-08
2008-11-07
MAREK KOŁTUN
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-07
2010-02-01
PIOTR OSIPIUK
PREZES ZARZĄDU
2008-11-07
2010-02-01
GRZEGORZ JÓZEF WĄCIRZ
PREZES ZARZĄDU
2010-02-01
2012-07-10
EWA MAŁGORZATA BOGACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-01
2012-07-10
PIOTR WOJCIECH KRYCZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-05
2012-07-10
PIOTR ANDRZEJ LEWCZUK
PREZES ZARZĄDU
2012-07-10
2015-02-24
DARIUSZ ROBERT MAKOSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-07-10
2013-05-09
MICHAŁ PAWLIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-08-19
2014-10-14
JOANNA KOŁODZIEJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-14
2015-05-28
2008-10-08
2012-07-10
INTROFACTOR SPÓŁKA AKCYJNA
2008-10-08
2009-04-21
WOŁOSKA, 18, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
2009-04-21
2014-04-09
DOMANIEWSKA, 39, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie