KRS 0000004457
REGON43116437000000
Nazwa"TFI RATY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTFI RATY
Data rejestracji 26 mar 2001 (23 lata temu) 26 mar 2001
Data usunięcia 12 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZEMBORZYCKA, 53, LUBLIN, 20-445, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1250000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA"WSCHODNI BANK CUKROWNICTWA" SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE
Wspólnik
2001-03-26
2002-02-08
400 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 200000 ZŁ
004184103
Wspólnik
2002-02-08
2003-02-07
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000,00 ZŁ.
00418410300000
Wspólnik
2003-02-07
2019-02-12
2.500 - UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250.000 ZŁOTYCH
43087355400000
ZDZISŁAW ANTOŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-03-26
2002-09-19
WITOLD KAPCIA
Członek Organu Nadzoru
2001-03-26
2002-12-13
ZOFIA ROMANIUK
Członek Organu Nadzoru
2001-03-26
2002-09-19
EDYTA STANISŁAWEK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2019-02-12
WOJCIECH SZYCH
Członek Organu Nadzoru
2001-03-26
2019-02-12
WŁODZIMIERZ SZAŁAS
Członek Organu Nadzoru
2002-09-19
2019-02-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.
KRZYSZTOF STRZELEC
PREZES ZARZĄDU
2001-03-26
2002-09-19
AGNIESZKA HETMAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-03-26
2002-12-13
WITOLD KAPCIA
PREZES ZARZĄDU
2002-12-13
2003-02-07
KRZYSZTOF JAN BOBRYK
PREZES
2003-02-07
2013-10-17
2001-03-26
2003-02-07
"WBC RATY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-03-26
2001-05-11
OKOPOWA, 5, LUBLIN, 20-022, LUBLIN, POLSKA
2001-05-11
2002-12-13
SZOPENA, 14, LUBLIN, 20-023, LUBLIN, POLSKA
2002-12-13
2003-02-07
KROCHMALNA, 13, LUBLIN, 20-950, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie