KRS 0000724919
NIP7010800013
REGON36936719200000
NazwaCARSMILE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCARSMILE
Data rejestracji 26 mar 2018 (6 lat temu) 26 mar 2018
Data usunięcia 24 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PLAC KONESERA, 9, WARSZAWA, 03-736, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 929397,60 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 929397,60 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji9293976
Dane kontaktowe
Email BIURO@CARSMILE.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6491Z LEASING FINANSOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICHDOMINIK MICHAŁ FAJBUSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2018-03-26
2019-01-15
MICHAŁ KULKA
Członek Organu Nadzoru
2018-03-26
2020-11-26
TOMASZ WITCZAK
Członek Organu Nadzoru
2019-01-15
2020-11-26
FILIP PATRYK CŁAPKA
Członek Organu Nadzoru
2019-01-15
2020-11-26
MARCIN MARIUSZ URBAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2020-11-26
2024-04-24
MACIEJ TOMASZ SZCZEPAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-05-31
2024-04-24
MANUEL ALFONSO ROMAN DELGADO
Członek Organu Nadzoru
2020-11-26
2021-05-31
LUKAS DRAGINAS
Członek Organu Nadzoru
2020-11-26
2024-04-24
JAROSŁAW AUGUSTYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2018-03-26
2019-01-15
ROBERT EDWARD RODEK
Beneficjent
MICHAŁ KNITTER
Beneficjent
ŁUKASZ DOMAŃSKI
Beneficjent
MANUEL ALFONSO DELGADO
Beneficjent
1984-01-20
ROBERT EDWARD RODEK
zgłaszający - członek zarządu
ŁUKASZ DOMAŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ KNITTER
zgłaszający - członek zarządu
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHAŁ PIOTR KNITTER
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-03-26
2024-04-24
ŁUKASZ DOMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-03-26
2024-04-24
ROBERT RODEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-03-04
2024-04-24
MANUEL ALFONSO ROMAN DELGADO
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-05-31
2024-04-24
2018-03-26
2018-09-18
UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA, 16, WARSZAWA, 02-013, WARSZAWA, POLSKA
2018-09-18
2019-01-15
UL. PROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie