KRS 0000376568
NIP5242726973
REGON14279048900000
Nazwa"STALGAST HURT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTALGAST HURT
Data rejestracji 25 sty 2011 (14 lat temu) 25 sty 2011
Data usunięcia 23 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC KONESERA, 9, WARSZAWA, 03-736, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEMICHAŁ KOTECKI
Beneficjent
MACIEJ KOTECKI
Beneficjent
PIOTR MALEWSKI
Beneficjent
BOGDANA KOTECKA
Beneficjent
KRZYSZTOF KOTECKI
reprezentant
Wspólnik
2011-01-25
2021-02-23
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
01722378700000
BOGDANA MARIA KOTECKA
Wspólnik
2011-01-25
2021-02-23
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF MAREK KOTECKI
Wspólnik
2011-01-25
2021-02-23
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
PIOTR PAWEŁ MALEWSKI
Wspólnik
2011-01-25
2021-02-23
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
MICHAŁ WACŁAW KOTECKI
Likwidator
2020-01-09
2021-02-23
MACIEJ WŁADYSŁAW KOTECKI
Likwidator
2020-01-09
2021-02-23
MICHAŁ KOTECKI
Beneficjent
LIKWIDATOR SPÓŁKI
MACIEJ KOTECKI
Beneficjent
LIKWIDATOR SPÓŁKI
PIOTR MALEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BOGDANA KOTECKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF MAREK KOTECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-25
2018-02-08
PIOTR PAWEŁ MALEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-25
2018-02-08
BOGDANA MARIA KOTECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-25
2018-02-08
MACIEJ WŁADYSŁAW KOTECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-08
2020-01-09
MICHAŁ WACŁAW KOTECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-08
2020-01-09
2011-01-25
2020-01-09
"STALGAST HURT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-01-25
2019-02-22
STANIEWICKA, 5, WARSZAWA, 03-310, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie