KRS 0000787333
NIP1132998734
REGON38344203700000
NazwaKIWI JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKIWI JOBS
Data rejestracji 24 maj 2019 (5 lat temu) 24 maj 2019
Data usunięcia 04 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC KONESERA, 9, WARSZAWA, 03-736, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 272650,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #6201 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #781 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #782 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #783 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWMACIEJ TOMASZ SZCZEPAŃSKI
reprezentant
MACIEJ TOMASZ SZCZEPAŃSKI
Beneficjent
KATARZYNA GODLEWSKA
Wspólnik
2019-05-24
2020-10-22
721 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.050,00 ZŁOTYCH
DOMINIK FRANCISZEK WIEGAND
Wspólnik
2019-05-24
2020-10-22
713 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.650,00 ZŁOTYCH
GUDENOL TRADING & INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2019-05-24
2020-10-22
415 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.750,00 ZŁOTYCH
JKM INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2019-05-24
2020-10-22
556 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.800,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2019-05-24
2019-06-27
783 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.150,00 ZŁOTYCH
12135075200000
OLX GLOBAL B.V.
Wspólnik
2019-06-27
2022-01-04
5453 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 272.650 ZŁ
MACIEJ TOMASZ SZCZEPAŃSKI
Likwidator
2021-04-30
2022-01-04
SŁAWOMIR ANDRZEJ SZCZOTKA
Członek Organu Nadzoru
2019-05-24
2019-06-27
JACEK ANDRZEJ BAGIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-05-24
2020-10-22
MIROSŁAW GODLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-05-24
2019-06-27
MARCIN MARIUSZ URBAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2019-06-27
2022-01-04
MICHAŁ MALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-06-27
2022-01-04
MACIEJ GÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-10-22
2022-01-04
MACIEJ TOMASZ SZCZEPAŃSKI
Beneficjent
WOBEC: (I) BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SPÓŁKI ORAZ (II) NIESTWIERDZENIA PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU, W REJESTRZE ZOSTAŁY UJAWNIONE DANE OSÓB FIZYCZNYCH ZAJMUJĄCYCH WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE (TJ. DANE JEJ LIKWIDATORA).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
KATARZYNA GODLEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-24
2019-06-27
ADAM TOMASZ KWIECIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-01-19
2021-04-30
KATARZYNA GODLEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2019-06-27
2021-01-19
2019-05-24
2021-04-30
KIWI JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-05-24
2019-09-24
PLAC KONESERA, 9, WARSZAWA, 03-376, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie