KRS 0000489406
NIP5252575524
REGON14703046400000
NazwaOPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaOPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 05 gru 2013 (11 lat temu) 05 gru 2013
Data usunięcia 15 mar 2023 15 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO, 3, WARSZAWA, 01-785, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5252575524
data rejestracji 25 maj 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#862 PRAKTYKA LEKARSKA #861 DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #869 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #823 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJIAGNIESZKA BRONIAREK
Beneficjent
NORBERT GÓRSKI
Beneficjent
IZABELLA MURAWSKA-CHOJNOWSKA
Beneficjent
AGNIESZKA BRONIAREK
zgłaszający - członek zarządu
NORBERT GÓRSKI
zgłaszający - członek zarządu
IZABELLA MURAWSKA-CHOJNOWSKA
zgłaszający - członek zarządu
NORBERT PAWEŁ GÓRSKI
Wspólnik
2013-12-05
2023-03-15
WOJCIECH SŁAWOMIR ŁUKASZEK
Wspólnik
2013-12-05
2023-03-15
PAWEŁ SŁAWOMIR SZWEDOWICZ
Wspólnik
2013-12-05
2023-03-15
Wspólnik
2013-12-05
2017-07-05
14575528100000
GUDENOL TRADING & INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2014-10-20
2023-03-15
Wspólnik
2017-07-05
2023-03-15
36697722800000
Wspólnik
2017-07-05
2023-03-15
14575528100000
MAŁGORZATA AGNIESZKA ŁUKASZEK
Wspólnik
2019-10-15
2023-03-15
AGNIESZKA SZWEDOWICZ
Wspólnik
2019-10-15
2023-03-15
AGNIESZKA BRONIAREK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
NORBERT GÓRSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU DS. MEDYCZNYCH
IZABELLA MURAWSKA-CHOJNOWSKA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW JEST KOMPLEMENTARIUSZ, CZYLI OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA, CZYLI OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: PREZES I WICEPREZESI ZARZĄDU, O ILE ZOSTANĄ POWOŁANI, REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
Członek Organu Reprezentacji
2013-12-05
2017-07-05
14575528100000
Członek Organu Reprezentacji
2017-07-05
2023-03-15
36697722800000
2013-12-05
2017-07-05
OPTIMUM MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie