KRS 0000031813
REGON33027687300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LEŚNEJ "AGROLAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LEŚNEJ "AGROLAS"
Data rejestracji 30 lip 2001 (23 lata temu) 30 lip 2001
Data usunięcia 24 lis 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIESZKA I-GO, 31, KOSZALIN, 75-124, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5556000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#0111A UPRAWA ZBÓŻ #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0112B UPRAWA WARZYW I SPECJALNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH #0201B SZKÓŁKARSTWO LEŚNE #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #5131 SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #5262A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #7121 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7131 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCHAGROS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-07-30
2003-11-24
55.560 UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 5.556.000 ZŁ
001358784
KRYSTYNA TESMER
Likwidator
2003-01-16
2003-11-24
ZBIGNIEW BILLIK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-30
2001-11-12
WANDA ANIELA ŻBIKOWSKA MARZEC
Członek Organu Nadzoru
2001-07-30
2001-11-12
JANUSZ LESZEK DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-30
2002-11-28
IRENA MAJCHERCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-12
2002-11-28
LIDIA KULESZA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-12
2002-11-28
AGNIESZKA BRONIAREK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-28
2003-11-24
DANIELA BOGNA SZCZYREK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-28
2003-11-24
BEATA TERESA KUCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-28
2003-11-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji1.KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE,JEŻELI WARTOŚĆ PRZEDMIOTU CZYNNOŚCI PRAWNEJ NIE PRZEKRACZA KWOTY 5.000,00 ZŁ. 2.DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT W POZOSTAŁYCH SPRAWACH. 3.W PRZYPADKU,GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA.
JAN MIECZYSŁAW KRZYŻANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-30
2001-11-12
KRYSTYNA TESMER
WICEPREZES ZARZADU
2001-07-30
2003-01-16
JERZY STEFANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-11-12
2003-01-16
2001-07-30
2003-01-16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LEŚNEJ "AGROLAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie