KRS 0000617185
NIP5170375196
REGON36442226500000
NazwaSALESBOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSALESBOOK
Data rejestracji 11 maj 2016 (8 lat temu) 11 maj 2016
Data usunięcia 15 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 32, RZESZÓW, 35-001, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10250,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5170375196
data rejestracji 03 lis 2016
status Czynny
02116022020000000518718647
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
03124010371111001099764125
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
23124060871111001070860303
PEKAO Oddział w Warszawie ul. Kondratowicza 22
ul. L.Kondratowicza 22 03-285 Warszawa POLSKA
46116022020000000527191290
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
48124010371111001093150922
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
50116022020000000487611823
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
74116022020000000487611488
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
74124060871111001071689123
PEKAO Oddział w Warszawie ul. Kondratowicza 22
ul. L.Kondratowicza 22 03-285 Warszawa POLSKA
86124060871978001074682433
PEKAO Oddział w Warszawie ul. Kondratowicza 22
ul. L.Kondratowicza 22 03-285 Warszawa POLSKA
94116022020000000518718834
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIASALESBOOK LTD
Wspólnik
2016-05-11
2021-02-15
118 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.900 ZŁ
Wspólnik
2017-03-30
2021-02-15
41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.050 ZŁ
30221022900000
Wspólnik
2018-04-27
2021-02-15
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
36746748100000
Wspólnik
2020-04-02
2021-02-15
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650,00 ZŁ
36096349000000
ROBERT ŁUGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-04-02
2021-02-15
KUBA DUDEK
Członek Organu Nadzoru
2018-12-05
2021-02-15
MICHAŁ KULKA
Członek Organu Nadzoru
2018-12-05
2021-02-15
NICOLAS DAVID GHISLAIN JĘDRASZAK
Członek Organu Nadzoru
2018-12-05
2021-02-15
BARTŁOMIEJ GOLA
Beneficjent
ARKADIUSZ PIECHOCKI
Beneficjent
MARIUSZ KŁOBUCKI
Beneficjent
PIOTR MULAREWICZ
Beneficjent
JACEK MARCIN MACIAK
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ CZAPLIŃSKI
Beneficjent
DARIUSZ NAWOJCZYK
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ LEHMANN
Beneficjent
JACEK MARCIN MACIAK
Beneficjent
MACIEJ GŁOWACKI
Beneficjent
MACIEJ GŁOWACKI
Prokurent
2020-04-02
2021-02-15
PROKURA SAMOISTNA
BARTŁOMIEJ GOLA
Beneficjent
REPREZENTANT SPÓŁKI SPEEDUP BRIDGE ALFA SP. Z O.O., KTÓRA JEST UDZIAŁOWCEM SALESBOOK SA
ARKADIUSZ PIECHOCKI
Beneficjent
POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W SPEED UP INNOVATION SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA, KTÓRA JEST UDZIAŁOWCEM SALESBOOK SA
MARIUSZ KŁOBUCKI
Beneficjent
POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W SPEED UP INNOVATION SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA, KTÓRA JEST UDZIAŁOWCEM SALESBOOK SA
PIOTR MULAREWICZ
Beneficjent
POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W SPEED UP INNOVATION SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA, KTÓRA JEST UDZIAŁOWCEM SALESBOOK SA
TOMASZ CZAPLIŃSKI
Beneficjent
POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE ORAZ REPREZENTANT SPÓŁKI SPEED UP INNOVATION SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA, KTÓRA JEST UDZIAŁOWCEM SALESBOOK SA
MICHAŁ LEHMANN
Beneficjent
POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE ORAZ REPREZENTANT SPÓŁKI SPEED UP INNOVATION SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA, KTÓRA JEST UDZIAŁOWCEM SALESBOOK SA
JACEK MARCIN MACIAK
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI SALESBOOK LTD. Z SIEDZIBĄ W ANGLII, KTÓRA JEST UDZIAŁOWCEM SALESBOOK SA
MACIEJ GŁOWACKI
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI SALESBOOK LTD. Z SIEDZIBĄ W ANGLII, KTÓRA JEST UDZIAŁOWCEM SALESBOOK SA
ALEKSANDER JERZY MOKRZYCKI
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY Z RAMIENIA PFR W SPEEDUP BRIDGE ALFA SP. Z O.O., KTÓRA JEST UDZIAŁOWCEM SALESBOOK SA
PAWEŁ MICHALSKI
Beneficjent
REPREZENTANT SPÓŁKI COBINANGELS SP. K. INVESTMENT SP. Z O.O., KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM W SALESBOOK SA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE W PRZYPADKU POWOŁANIA WICEPREZESA ZARZĄDU DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU (W TYM PREZESEM ZARZĄDU)
JACEK MARCIN MACIAK
PREZES ZARZĄDU
2016-05-11
2021-02-15
ANDREW JOHN HOPE
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-03-30
2018-04-27
ANDREW JOHN HOPE
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-27
2020-04-02
2016-05-11
2017-03-30
AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 32, RZESZÓW, 35-001, RZESZÓW, POLSKA
2017-03-30
2018-01-04
UL. SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie