KRS 0000487857
NIP5223009578
REGON14688837000000
NazwaZENCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZENCARD
Data rejestracji 28 lis 2013 (11 lat temu) 28 lis 2013
Data usunięcia 07 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 80, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5422600,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5223009578
data rejestracji 09 paź 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAIWONA CZUŁADA
Beneficjent
ZBIGNIEW STYŚ
Beneficjent
AGNIESZKA SURMACKA
Beneficjent
IWONA CZUŁADA
reprezentant
ZBIGNIEW STYŚ
reprezentant
AGNIESZKA SURMACKA
reprezentant
Wspólnik
2015-02-23
2017-03-14
274 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.700,00 ZŁ
30221022900000
Wspólnik
2017-03-14
2021-09-07
108 452 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.422.600,00 ZŁ
01629826300000
Wspólnik
2013-11-28
2017-03-14
148 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.400,00 ZŁOTYCH
30073880200000
KRZYSZTOF JERZY KLIMCZAK
Wspólnik
2013-11-28
2017-03-14
284 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.200,00 ZŁOTYCH
JAROSŁAW SYGITOWICZ
Wspólnik
2013-11-28
2017-03-14
284 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.200,00 ZŁOTYCH
MAREK STANISŁAW ROGOZIŃSKI
Wspólnik
2013-11-28
2017-03-14
284 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.200,00 ZŁOTYCH
EWA ANNA SYGITOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-11-28
2015-07-06
EWA ELEONORA WIEREMIEJCZUK
Członek Organu Nadzoru
2013-11-28
2017-03-14
MARZENA BEATA BIELECKA
Członek Organu Nadzoru
2015-07-06
2017-03-14
PAWEŁ ZYGMUNT PLACZKE
Członek Organu Nadzoru
2017-03-14
2021-09-07
JAKUB PIOTR KACHLICKI
Członek Organu Nadzoru
2017-03-14
2021-09-07
OLGA WLAZŁO
Członek Organu Nadzoru
2017-03-14
2021-09-07
BARTŁOMIEJ WŁODZIMIERZ GOLA
Członek Organu Nadzoru
2013-11-28
2017-03-14
JAKUB JAN GRZECHNIK
Członek Organu Nadzoru
2017-03-14
2018-02-19
IWONA CZUŁADA
Beneficjent
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ZBIGNIEW STYŚ
Beneficjent
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
AGNIESZKA SURMACKA
Beneficjent
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF JERZY KLIMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-11-28
2020-06-17
MAREK STANISŁAW ROGOZIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-28
2020-06-09
JAROSŁAW SYGITOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-28
2020-06-17
AGNIESZKA SURMACKA
PREZES ZARZĄDU
2020-06-17
2021-09-07
ZBIGNIEW STYŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-06-17
2021-09-07
IWONA CZUŁADA
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-06-17
2021-09-07
2013-11-28
2015-12-23
GÓRCZEWSKA, 216, WARSZAWA, 01-460, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie