KRS 0000012622
NIP5252153450
REGON01623621000000
NazwaINTELIGO FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaINTELIGO FINANCIAL SERVICES
Data rejestracji 17 maj 2001 (23 lata temu) 17 maj 2001
Data usunięcia 30 mar 2015 30 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PUŁAWSKA, 15, WARSZAWA, 02-515, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 99528069,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 99528069,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji99528069
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWHEINZ GUNTER SCHEER
Członek Organu Nadzoru
2001-05-17
2002-11-27
JACEK EUGENIUSZ GIEDROYĆ
Członek Organu Nadzoru
2001-05-17
2002-08-27
ANNA PUTTS
Członek Organu Nadzoru
2001-05-17
2001-11-09
ZBIGNIEW JERZY WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2001-11-09
2002-08-27
ANDRZEJ PIOTR KLESYK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2002-04-22
DAVID ANTON PUTTS
Członek Organu Nadzoru
2002-02-25
2002-07-03
HUBERT PIEL
Członek Organu Nadzoru
2002-04-22
2002-11-27
JAROSŁAW PAWEŁ KONIECZKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-22
2002-11-27
DARIUSZ RYSZARD ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-27
2003-07-24
MIROSŁAW JERZY ŁOZOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-27
2003-02-28
KRZYSZTOF SOSNOWSKI
Prokurent
2002-04-22
2002-11-27
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PRZEMYSŁAW WŁODZIMIERZ HENSCHKE
Prokurent
2002-05-13
2002-08-27
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ TARCZYŃSKI
Prokurent
2002-05-16
2002-11-27
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ PIOTR KLESYK
Prokurent
2001-05-17
2002-02-25
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TOMASZ KAŹMIEROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-17
2003-02-28
TOMASZ KAŹMIEROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-28
2003-09-18
KONRAD BOLESŁAW KOROBOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-17
2003-02-28
KONRAD BOLESŁAW KOROBOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-28
2003-09-26
KONRAD BOLESŁAW KOROBOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-09-26
2005-09-15
MICHAŁ TURALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-27
2003-02-28
RAFAŁ PIOTR CYTRYCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-09-15
2011-10-11
MIROSŁAWA EWA MARKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-09-15
2007-08-27
BOGUSŁAW ANTONI GWIAZDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-27
2011-09-20
BOGUSŁAW ANTONI GWIAZDA
PREZES ZARZĄDU
2011-09-20
2015-03-30
2001-05-17
2002-04-15
FREDRY, 6, WARSZAWA, 00-097, WARSZAWA, POLSKA
2002-04-15
2012-09-12
AL ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie