KRS 0000070120
NIP1230019848
REGON01035734900000
Nazwa"DOMINET" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDOMINET
Data rejestracji 12 gru 2001 (23 lata temu) 12 gru 2001
Data usunięcia 04 lip 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SUWAK, 3, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2971340,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2971340,00 PLN
Wartość nominalna akcji116,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji25615
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANADARIUSZ GÓRNICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2009-11-06
WALDEMAR BOBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2002-04-11
KRZYSZTOF BORUSOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2002-04-11
GREGORY RAISON
Członek Organu Nadzoru
2012-10-09
2014-07-04
STANISŁAW LISONEK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2003-06-16
JÓZEF ŚLUSARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2009-11-06
GEORGE BITAR
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2007-05-02
ANTHONY HATOUM
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2002-09-04
ERIC KUMP
Członek Organu Nadzoru
2002-09-04
2007-05-02
CHARLES MCARTHUR
Członek Organu Nadzoru
2007-05-02
2009-11-06
PAWEŁ ZYGMUNT KALIŃSKI
Likwidator
2012-10-09
2014-07-04
MAREK MIKULSKI
Likwidator
2012-10-09
2014-07-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
SYLWESTER CACEK
PREZES ZARZĄDU
2001-12-12
2007-05-02
DOROTA CACEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-12
2004-09-09
ALEXANDER LEON PAKLONS
PREZES ZARZĄDU
2007-05-02
2010-03-05
BOGDAN BRUCZKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-26
2009-08-14
PAWEŁ ZYGMUNT KALIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-08-14
2012-10-09
MARIOLA KRAWIEC RZESZOTEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-12
2004-09-09
SŁAWOMIR PAWŁOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-12
2008-06-26
ZDZISŁAW CHWASZCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-12
2003-06-16
2001-12-12
2012-10-09
"DOMINET" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-12-12
2010-03-05
ŚWIĘTOJAŃSKA, 5, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie