KRS 0000171713
REGON01738511300000
NazwaGEANT KREDYT SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGEANT KREDYT
Data rejestracji 02 wrz 2003 (21 lat temu) 02 wrz 2003
Data usunięcia 21 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SUWAK, 3, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20422000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 20000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji510,55 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji40000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2680 PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJBEATA HALINA MACIĄG
Likwidator
2012-08-06
2013-10-21
1971-03-07
TOMASZ KLABISZ
Likwidator
2012-08-06
2013-10-21
GERARD MARIE WALTER
Członek Organu Nadzoru
2003-09-02
2013-10-21
PHILIPPE HENRI ALARCON
Członek Organu Nadzoru
2003-09-02
2013-10-21
1958-03-22
ADAM PAWEŁ ROMANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-02
2005-11-25
STEPHAN LAURENT GUGLIERI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-02
2007-05-21
HERVE WILLY CHOLLET
Członek Organu Nadzoru
2003-09-02
2013-10-21
XAVIER PAUL POUSSET
Członek Organu Nadzoru
2003-09-02
2013-10-21
JEROME VIENNOT BOURGIN
Członek Organu Nadzoru
2005-11-25
2013-07-04
PHILIPPE JOSEPH SANTINI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-21
2013-07-04
PHILIPPE REFFAY
Członek Organu Nadzoru
2013-07-04
2013-10-21
GRZEGORZ ROJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-07-04
2013-10-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
PHILIPPE DANIEL VITRY
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-02
2004-11-17
STEPHANE YVES TANTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-17
2012-08-06
2003-09-02
2012-08-06
GEANT KREDYT SPÓŁKA AKCYJNA
2003-09-02
2003-10-03
AL.JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-087, WARSZAWA, POLSKA
2003-10-03
2007-05-21
AL. JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie