KRS 0000361928
NIP5213576324
REGON14223015800000
NazwaLASER INSURANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLASER INSURANCE POLSKA
Data rejestracji 30 lip 2010 (14 lat temu) 30 lip 2010
Data usunięcia 03 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SUWAK, 3, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNELASER ASSURANCES SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Wspólnik
2010-07-30
2013-12-20
20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁOTYCH
LASER COFINOGA SOCIETE ANONYME
Wspólnik
2013-12-20
2015-12-07
20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁOTYCH
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SOCIETE ANONYME
Wspólnik
2015-12-07
2018-01-03
20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁOTYCH
TOMASZ JERZY KLABISZ
Likwidator
2017-01-31
2018-01-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PHILIPPE JOSEPH SANTINI
PREZES ZARZĄDU
2010-07-30
2012-08-21
KAROLINA ANNA KLIMEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-30
2012-08-21
PHILIPPE REFFAY
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-21
2013-02-22
MICHAŁ JAKUB KOLASA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-21
2015-04-21
JACQUES DARRIGADE
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-22
2017-01-31
ZUZANNA ŚWIĘTORZECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-21
2015-06-22
PHILIPPE DANIEL VITRY
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-22
2016-02-19
NICOLAS KERN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-19
2017-01-31
2010-07-30
2017-01-31
LASER INSURANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie