KRS 0000569806
NIP5213702622
REGON36217849900000
NazwaSYGMA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSYGMA BANK POLSKA
Data rejestracji 03 sie 2015 (9 lat temu) 03 sie 2015
Data usunięcia 27 wrz 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. SUWAK, 3, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji25000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Dane kontaktowe
Email RECEPCJA@SYGMABANK.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHMICHEL DENIS THEBAULT
Członek Organu Nadzoru
2015-08-03
2016-09-27
XAVIER PIERRE DOMEC
Członek Organu Nadzoru
2015-08-03
2016-09-27
MONIKA ELŻBIETA BEDNAREK
Członek Organu Nadzoru
2015-08-03
2016-09-27
FRANCOIS ANDRE BENAROYA
Członek Organu Nadzoru
2015-08-03
2016-09-27
PHILIPPE ANDRE REFFAY
Członek Organu Nadzoru
2015-08-03
2016-09-27
ANDRZEJ WOJTYNA
Członek Organu Nadzoru
2015-08-03
2016-09-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA W IMIENIU BANKU OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 2) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO WYKKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNYCH BANK MOŻE USTANOWNIĆ PEŁNOMOCNIKÓW, KTÓRZY DZIAŁAĆ MOGĄ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, PROKURENTEM LUB INNYM PEŁNOMOCNIKIEM ALBO SAMODZIELNIE, ALE ZAWSZE W GRANICACH SWEGO UMOCOWANIA.
JAN BUJAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-01-18
2016-09-27
ADAM BARTOSZ PARFINIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-08-03
2016-09-27
DARIUSZ GAFKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-08-03
2016-01-18
WOJCIECH MARIUSZ KEMBŁOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-08-03
2016-09-27
ANNA URSZULA SZWAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-03
2016-06-10
NICOLAS KERN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-03
2016-09-27
2015-08-03
2016-09-27
SPÓŁKA AKCYJNA
2015-08-03
2016-09-27
SYGMA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2015-08-03
2016-09-27
UL. SUWAK, 3, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
2015-08-03
2016-09-27
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2015-08-03
2016-09-27
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-08-03
2016-09-27
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-08-03
2016-09-27
6622Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie