KRS 0000052182
NIP6462549580
REGON27773360100000
Nazwa"SPECTRUM FM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPECTRUM FM
Data rejestracji 03 sty 2002 (23 lata temu) 03 sty 2002
Data usunięcia 19 kwi 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻURAWIA, 8, WARSZAWA, 00-503, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2170500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #6420 TELEKOMUNIKACJA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2002-01-03
2011-04-19
4.341 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.170.500,00 ZŁOTYCH
01727073000000
STANISŁAW SOŁTYSIK
Wspólnik
2002-01-03
2003-11-21
80 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ., ŁĄCZNIE NA 40.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW SAMODZIELNIE.
STANISŁAW SOŁTYSIK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-03
2003-08-04
JAN RYSZARD WOJCIECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-03
2004-03-16
SEBASTIAN KAMIL WOJCIECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-16
2008-08-20
PRZEMYSŁAW JERZY ORACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-16
2008-08-20
MONIKA ELŻBIETA BEDNAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-20
2011-04-19
JAROMIR ELIGIUSZ SROGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-20
2011-04-19
RENATA MARTA BARDECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-20
2011-04-19
2002-01-03
2003-08-04
JASKÓŁCZA, 15, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
2003-08-04
2007-03-19
LWOWSKA, 19, WARSZAWA, 00-660, WARSZAWA, POLSKA
2007-03-19
2008-09-05
AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 93, WARSZAWA, 02-777, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie