KRS 0000133431
REGON07236335300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "HITT BIELSKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "HITT BIELSKO"
Data rejestracji 02 paź 2002 (22 lata temu) 02 paź 2002
Data usunięcia 21 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻURAWIA, 8, WARSZAWA, 00-503, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#6420E RADIODYFUZJA #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9213Z PROJEKCJA FILMÓW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #2233 REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJIPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "HITT" SP.Z O.O.
Wspólnik
2002-10-02
2010-09-21
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 ZŁ
271591293
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WZGLĘDNIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PRKURENTEM.
MONIKA ELŻBIETA BEDNAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-28
2010-09-21
RENATA MARTA BARDECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-28
2010-09-21
SEBASTIAN KAMIL WOJCIECHOWSKI
PREZES
2002-10-02
2008-10-28
JAROMIR ELIGIUSZ SROGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-28
2010-09-21
2002-10-02
2004-08-17
BROWARNA, 2, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2004-08-17
2007-04-03
LWOWSKA, 19, WARSZAWA, 00-660, WARSZAWA, POLSKA
2007-04-03
2008-12-12
AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 93, WARSZAWA, 02-777, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie