KRS 0000132796
NIP6340136888
REGON27159129300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "HITT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "HITT"
Data rejestracji 23 paź 2002 (22 lata temu) 23 paź 2002
Data usunięcia 14 paź 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻURAWIA, 8, WARSZAWA, 00-503, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#6420E RADIODYFUZJA #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9213Z PROJEKCJA FILMÓW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJIWspólnik
2002-10-23
2011-10-14
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁ.
01727073000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
SEBASTIAN KAMIL WOJCIECHOWSKI
CZŁONEK
2002-10-23
2003-10-31
SEBASTIAN KAMIL WOJCIECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-31
2008-08-28
JAROMIR ELIGIUSZ SROGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-28
2011-10-14
RENATA MARTA BARDECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-28
2011-10-14
MONIKA ELŻBIETA BEDNAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-28
2011-10-14
2002-10-23
2004-09-10
ZBOŻOWA, 42B, KATOWICE, 40-659, KATOWICE, POLSKA
2004-09-10
2007-03-19
LWOWSKA, 19, WARSZAWA, 00-660, WARSZAWA, POLSKA
2007-03-19
2008-09-16
AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 93, WARSZAWA, 02-777, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie