KRS 0000015207
NIP6671636219
REGON31150139400000
Nazwa"RADIO WARTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRADIO WARTA
Data rejestracji 29 maj 2001 (23 lata temu) 29 maj 2001
Data usunięcia 19 kwi 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻURAWIA, 8, WARSZAWA, 00-503, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 280000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#9220 DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #2215 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7260 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9262 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6420E RADIODYFUZJAJERZY GÓRSKI
Wspólnik
2001-05-29
2004-03-12
100 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
REGIONALNE ROZGŁOŚNIE RADIOWE S.A.
Wspólnik
2001-05-29
2002-02-19
49% - 24.500,00 ZŁ
192060131
Wspólnik
2002-04-09
2011-04-19
482 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 241.000 ZŁOTYCH
01727073000000
Wspólnik
2004-03-12
2009-05-28
78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39.000 ZŁ
07236335300000
DARIUSZ KAZIMIERZ KASZUBSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-29
2002-04-09
JAN MARIAN JAGIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-29
2002-04-09
WOJCIECH KREFFT
Członek Organu Nadzoru
2001-05-29
2002-04-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JERZY GÓRSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-05-29
2004-04-20
SEBASTIAN KAMIL WOJCIECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-09
2008-09-10
MACIEJ ADAM CHODOROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-20
2008-06-06
MONIKA ELŻBIETA BEDNAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-10
2011-04-19
JAROMIR ELIGIUSZ SROGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-10
2011-04-19
RENATA MARTA BARDECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-10
2011-04-19
2001-05-29
2004-04-20
PRZEMYSŁOWA, 7, SŁUPCA, 62-400, SŁUPCA, POLSKA
2004-04-20
2007-03-19
LWOWSKA, 19, WARSZAWA, 00-660, WARSZAWA, POLSKA
2007-03-19
2008-09-30
AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 93, WARSZAWA, 02-777, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie