KRS 0000086587
REGON19200544500000
Nazwa"MEDIAINVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMEDIAINVEST
Data rejestracji 31 sty 2002 (23 lata temu) 31 sty 2002
Data usunięcia 03 lut 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ----, GDAŃSK, 80-888, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 36012000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #72 INFORMATYKA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMWspólnik
2002-01-31
2014-02-03
72.024(SIEDEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY PO 500(PIĘĆSET) ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.012.000 ZŁ(TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ MILIONÓW DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
19257111000000
DONAT PALISZEWSKI
Likwidator
2013-01-25
2014-02-03
ZBIGNIEW KWOLIK
Kurator
2004-09-30
2008-12-19
MAŁGORZATA OKOŃ
Kurator
2008-12-19
2010-09-02
DONAT PALISZEWSKI
Kurator
2012-01-19
2013-01-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE
WOJCIECH KREFFT
PREZES ZARZĄDU
2002-01-31
2003-07-14
WITOLD ZYGMUNT MERKEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-31
2003-07-14
2002-01-31
2013-01-25
"MEDIAINVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-31
2003-07-14
DŁUGIE POBRZEŻE, 23, GDAŃSK, 80-888, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie