KRS 0000038457
NIP5860007180
REGON19053248800000
Nazwa"HYDRONAUTIC" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHYDRONAUTIC
Data rejestracji 24 sie 2001 (23 lata temu) 24 sie 2001
Data usunięcia 16 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres POLSKA, 25, GDYNIA, 81-334, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 133300,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 133300,00 PLN
Wartość nominalna akcji5,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji26660
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#45 BUDOWNICTWO #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #7310C PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK O ZIEMI #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5530A RESTAURACJE #3511B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW, PLATFORM I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH #3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH #2911B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #3430A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCHBOGDAN PIOTR KOLMAS
Członek Organu Nadzoru
2004-08-20
2008-12-16
MACIEJ MAREK STOLARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-20
2008-12-16
BARBARA KOLMAS
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2004-08-20
MARCIN ROBERT KOLMAS
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2004-08-20
WOJCIECH STEFAN BURAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2004-08-20
DARIUSZ MACIEJ OSTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2003-12-30
KRZYSZTOF MAREK PODNIESIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-24
2004-08-20
MAŁGORZATA EWA JAROS KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-30
2008-12-16
MAŁGORZATA OKOŃ
Powiernik
2004-11-19
2008-12-16
BARBARA KOLMAS
Likwidator
2004-08-20
2008-12-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD DWUOSOBOWY-DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
MACIEJ MAREK STOLARCZYK
PREZES
2001-08-24
2003-12-30
BOGDAN PIOTR KOLMAS
ZASTĘPCA PREZESA
2001-08-24
2003-12-30
BARBARA KOLMAS
DELEGOWANA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI WICEPREZESA DO DNIA 31.12.2003 ROKU
2003-12-30
2004-08-20
MARCIN ROBERT KOLMAS
DELEGOWANY ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU DO DNIA 31.12.2003 ROKU
2003-12-30
2004-08-20
2001-08-24
2004-08-20
"HYDRONAUTIC" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-24
2001-11-26
POLSKA, 20, GDYNIA, 81-339, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie