KRS 0000059699
NIP5860101909
REGON19050979100000
NazwaNOTEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOTEĆ
Data rejestracji 06 lis 2001 (23 lata temu) 06 lis 2001
Data usunięcia 22 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOPERNIKA, 36, WARSZAWA, 00-924, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6110B PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #6322B OBSŁUGA ŻEGLUGI MORSKIEJ I ŚRÓDLĄDOWEJ #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7122Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMACIEJ MAREK STOLARCZYK
Wspólnik
2001-11-06
2006-12-13
196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.800.00 ZŁOTYCH
BOGDAN PIOTR KOLMAS
Wspólnik
2001-11-06
2006-12-13
196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.800.00 ZŁOTYCH
TOMASZ GRZEGORZ SAMULAK
Wspólnik
2006-12-13
2011-07-11
1000 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
JAKUB JERZY BARAŃSKI
Wspólnik
2011-07-11
2013-11-26
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁOTYCH
NATALIYA RUZHANSKA
Wspólnik
2013-11-26
2020-06-22
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
WIESŁAW OCHNIK
Wspólnik
2001-11-06
2006-12-13
608 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.400,00 ZŁOTYCH
BARBARA KOLMAS
Prokurent
2001-11-06
2006-12-13
SAMOISTNA
MACIEJ MAREK STOLARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2006-09-25
BOGDAN PIOTR KOLMAS
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2006-09-25
JOLANTA WŁADYSŁAWA OCHNIK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2006-09-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
WIESŁAW OCHNIK
PREZES
2001-11-06
2006-12-13
TOMASZ GRZEGORZ SAMULAK
PREZES ZARZĄDU
2006-12-13
2011-10-25
JAKUB JERZY BARAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-10-25
2013-11-26
NATALIYA RUZHANSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-11-26
2020-06-22
2001-11-06
2004-08-10
POLSKA, 20, GDYNIA, 81-339, GDYNIA, POLSKA
2004-08-10
2006-12-13
LEGIONÓW, 107 H, GDYNIA, 81-472, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie