KRS 0000029828
NIP5381631816
REGON03029264000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU PASZOWEGO "BACUTIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BEDLNIE RADZYŃSKIM
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU PASZOWEGO "BACUTIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BEDLNIE RADZYŃSKIM
Data rejestracji 20 lip 2001 (23 lata temu) 20 lip 2001
Data usunięcia 28 mar 2018 28 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 49A, BEDLNO RADZYŃSKIE, 21-300, RADZYŃ PODLASKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8990800,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCISKARB PAŃSTWA - MINISTER SKARBU PAŃSTWA
Wspólnik
2001-07-20
2007-03-26
35 400 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 770 000 ZŁ (JEDEN MILION SIEDEMSET SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
RENATA JOANNA FRĄCZKIEWICZ
Wspólnik
2001-07-20
2017-07-31
179.816 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.990.800,00 ZŁ
HENRYK FRĄCZKIEWICZ
Wspólnik
2001-07-20
2007-03-26
144 416 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7 220 800 ZŁ (SIEDEM MILIONÓW DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH) JAKO WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA Z ŻONĄ RENATĄ FRĄCZKIEWICZ
Wspólnik
2017-07-31
2017-09-29
179.816 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.990.800,00 ZŁOTYCH
01713269400000
Wspólnik
2017-09-29
2018-03-28
179816 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.990.800,00 ZŁ
63207741800000
TADEUSZ WŁADYSŁAW GOCHNIO
Prokurent
2004-04-26
2007-03-26
ODDZIELNA
HALINA MAZGAJ
Prokurent
2007-03-26
2008-12-23
ODDZIELNA
DARIUSZ WÓJCIK
Prokurent
2008-12-23
2017-09-29
ODDZIELNA
HENRYK FRĄCZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2009-08-27
GRZEGORZ JANAS
Członek Organu Nadzoru
2004-04-26
2009-08-27
MARIAN FRANCISZEK KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2003-08-26
RENATA JOANNA FRĄCZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2004-04-26
STANISŁAW JERZY RECZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-26
2009-08-27
EWA NIWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-20
2009-08-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF KOSTECKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-20
2003-10-02
KRZYSZTOF KOSTECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-02
2004-01-30
SŁAWOMIR STANISŁAW MAJCZYNA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-27
2002-09-20
JAKUB JERZY BARAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-02
2004-04-26
RENATA JOANNA FRĄCZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-04-26
2017-09-29
JOHENNES LEONARDUS DORTMANS
PREZES ZARZĄDU
2017-09-29
2018-03-28
2001-07-20
2002-03-27
PRZDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU PASZOWEGO "BACUTIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-27
2002-09-20
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU PASZOWEGO "BACUTIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ W RADZYNIU PODLASKIM Z SIEDZIBĄ W BEDLNIE RADZYŃSKIM.
2001-07-20
2005-05-18
MIĘDZYRZECKA, 49A, BEDLNO RADZYŃSKIE, 21-320, BEDLNO RADZYŃSKIE, POLSKA
2005-05-18
2009-08-27
MIĘDZYRZECKA, 49 A, BEDLNO RADZYŃSKIE, 21-300, RADZYŃ PODLASKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie