KRS 0000122644
NIP7151513190
REGON43093624300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE I OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE I OCZYSZCZANIA LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 23 sie 2002 (22 lata temu) 23 sie 2002
Data usunięcia 25 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRANICZNA, 3, KRAŚNIK, 23-210, KRAŚNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1077800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7151513190
data rejestracji 14 kwi 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #45 BUDOWNICTWO #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAZDZISŁAW ADAM WOJTASZEK
Wspólnik
2002-08-23
2008-06-06
2154 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 215.400 ZŁ.
AGNIESZKA URSZULA BUCHAJSKA
Wspólnik
2008-06-06
2010-06-28
7336 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 733600,00 ZŁOTYCH
REALNE MANAGMENT LIMITED
Wspólnik
2010-06-28
2022-01-25
1401 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.100,00 ZŁ
AGNIESZKA URSZULA BUCHAJSKA
Wspólnik
2011-09-14
2022-01-25
8524 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 852.400,00 ZŁ
ZDZISŁAW CHOŁODY
Prokurent
2002-09-03
2008-05-27
PROKURA ŁĄCZNA
KARINE DZIEDZIC
Prokurent
2003-08-29
2004-07-29
PROKURA ŁĄCZNA
CZESŁAW MARIAN HYS
Prokurent
2005-08-16
2009-01-28
ŁĄCZNA
FRANCISZEK PODHAJNY
Członek Organu Nadzoru
2012-02-21
2016-09-20
EDWARD BRZOZOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-23
2009-01-28
AGNIESZKA URSZULA BUCHAJSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-06
2016-09-20
ADAM BUCHAJSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-06-06
2016-09-20
WITOLD KARCHUT
Członek Organu Nadzoru
2009-01-28
2012-02-21
JERZY ZYGMUNT SAWA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-23
2008-06-06
ADAM CZEREBAK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-23
2008-06-06
DARIUSZ WARDA
Powiernik
2013-01-04
2022-01-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
JERZY PIETRUCZUK
PREZES
2002-08-23
2009-01-08
KARINE DZIEDZIC
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-23
2003-06-05
ZDZISŁAW CHOŁODY
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-16
2008-05-27
PAWEŁ RAFAŁ SUSZEK
PREZES ZARZĄDU
2009-01-08
2012-01-31
ARTUR KRZYSZTOF PODHAJNY
PREZES ZARZĄDU
2012-01-31
2012-02-21
KRZYSZTOF KOSTECKI
PREZES ZARZĄDU
2012-02-21
2022-01-25
2002-08-23
2013-01-04
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE I OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie