KRS 0000076293
NIP7122702304
REGON43231470600000
NazwaHYPERICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHYPERICA
Data rejestracji 27 gru 2001 (23 lata temu) 27 gru 2001
Data usunięcia 07 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 18, LUBLIN, 20-046, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 204000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #013 ROZMNAŻANIE ROŚLIN #016 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #023 POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA #024 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #204 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOMAŁGORZATA EWA GRUSZCZYK
Wspólnik
2001-12-27
2020-09-07
160 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ.
GRZEGORZ GOŁAWSKI
Wspólnik
2001-12-27
2008-06-24
20 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
STANISŁAW KRZACZEK
Wspólnik
2001-12-27
2020-09-07
40 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ.
PIOTR WŁODZIMIERZ KWAŚNIEWSKI
Wspólnik
2008-06-24
2020-09-07
52 UDZIAŁY PO 500,00 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000,00 ZŁ.
AGNIESZKA URSZULA BUCHAJSKA
Wspólnik
2008-06-24
2020-09-07
156 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78.000,00 ZŁ.
KRZYSZTOF MARIAN GRUSZCZYK
Wspólnik
2001-12-27
2008-06-24
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
HANNA KWAŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-24
2008-10-24
AGNIESZKA URSZULA BUCHAJSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-06-24
2008-10-24
STANISŁAW KRZACZEK
Członek Organu Nadzoru
2008-06-24
2008-10-24
KRZYSZTOF MARIAN GRUSZCZYK
Prokurent
2001-12-27
2008-10-24
SAMOISTNA
BEATA HELENA KRÓL
Prokurent
2001-12-27
2002-11-22
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZADU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
MAŁGORZATA EWA GRUSZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-12-27
2008-10-24
STANISŁAW KRZACZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-27
2008-06-24
PIOTR WŁODZIMIERZ KWAŚNIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-06-24
2008-10-24
KRZYSZTOF MARIAN GRUSZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2008-10-24
2020-09-07
2001-12-27
2002-01-04
PUŁAWSKA, 18, LUBLIN, 20-046, LUBLIN, POLSKA
2002-01-04
2002-11-22
TOMASZA ZANA, 39, LUBLIN, 20-601, LUBLIN, POLSKA
2002-11-22
2005-11-15
TOMASZA ZANA, 38, LUBLIN, 20-601, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie