KRS 0000051018
NIP9570574866
REGON19134631600000
Nazwa"PORTY" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPORTY
Data rejestracji 18 paź 2001 (23 lata temu) 18 paź 2001
Data usunięcia 09 maj 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GRUNWALDZKA, 135, GDAŃSK, 80-264, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #455 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7132 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELUZDZISŁAW JÓZEF OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2003-10-03
JUSTYN WYSOCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2002-10-23
HELENA BONIN
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2002-10-23
PIOTR MALLIK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2004-09-02
MAŁGORZATA EWA JAROS KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-15
2013-05-09
JANUSZ PUZIA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-23
2004-09-02
KONRAD KAROL JASKÓŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-23
2013-05-09
MAŁGORZATA EWA JAROS KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-03
2007-02-13
TADEUSZ KIERNOŻYCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-23
2013-05-09
BOŻENA ACHLER KOSMA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-23
2003-10-03
JANUSZ JERZY WISZNIEWSKI
Prokurent
2005-09-06
2006-07-19
ŁĄCZNA
BEATA SZOPA ONASCH
Prokurent
2005-09-06
2007-09-28
ODDZIELNA
JANUSZ JERZY WISZNIEWSKI
Likwidator
2010-06-28
2013-05-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
WOJCIECH MAREK CZAJKO
PREZES ZARZĄDU
2001-10-18
2006-07-19
JANUSZ JERZY WISZNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR
2006-07-19
2010-06-28
2001-10-18
2010-06-28
"PORTY" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie