KRS 0000035848
NIP5260250529
REGON01002481400000
NazwaPOLIMEX PROJEKT OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLIMEX PROJEKT OPOLE
Data rejestracji 28 sie 2001 (23 lata temu) 28 sie 2001
Data usunięcia 16 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 12, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1265500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5260250529
data rejestracji 01 sty 1996
status Czynny
28102010260000150202282689
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
53102010260000130202483709
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
88102010260000110202279768
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃROBERT WOŁOSZYN
Beneficjent
KRZYSZTOF FIGAT
Beneficjent
MACIEJ KORNILUK
Beneficjent
ROBERT WOŁOSZYN
reprezentant
POLIMEX-CEKOP SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-08-28
2004-10-29
2.530 UDZIAŁÓW PO 500 PLN 1.265.000 PLN (JEDEN MILION DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
011144940
Wspólnik
2004-10-29
2015-11-16
2.530 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.265.000,00 ZŁOTYCH
71025203100000
TADEUSZ ANDRZEJ KIERNOŻYCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-13
2013-01-21
WOJCIECH IGNACY WILOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-13
2013-01-21
JERZY JAN GRYCZMAN
Członek Organu Nadzoru
2002-02-13
2013-11-21
KRZYSZTOF ANDRZEJ KOŁODZIEJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2013-01-21
2013-11-21
MACIEJ STAŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2015-01-09
2015-06-16
JACEK JÓZEF CZERWONKA
Członek Organu Nadzoru
2015-06-16
2015-11-16
BOLESŁAW GRYZEL
Członek Organu Nadzoru
2001-08-28
2002-02-13
MACIEJ MĘCLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-28
2002-02-13
ROBERT HIERONIM ŻULEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-01-21
2013-11-21
BOGUSŁAW PIEKARSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-09-10
2015-01-09
AGNIESZKA BAGIŃSKA
Prokurent
2015-08-17
2015-11-16
PROKURA ŁĄCZNA: Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
ROBERT WOŁOSZYN
Prokurent
2014-05-13
2015-11-16
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ANDRZEJ TADEUSZ DĄBROWSKI
Likwidator
2013-06-19
2013-11-21
ROBERT WOŁOSZYN
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
KRZYSZTOF FIGAT
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU KOMANDYTARIUSZA
MACIEJ KORNILUK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU KOMANDYTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU. DO KWOTY 20.000.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA MILIONÓW ZŁOTYCH) UPRAWNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ TADEUSZ DĄBROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-28
2013-06-19
GREGOR SIEGMUND SOBISCH
PREZES ZARZĄDU
2013-11-21
2014-07-10
ARKADIUSZ BOHDAN KROPIDŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-21
2014-05-13
JOANNA KATARZYNA MAKOWIECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-25
2014-09-10
ALEKSANDER JAN KALETA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-13
2014-09-10
BOGUSŁAW PIEKARSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-10
2014-09-10
JACEK JÓZEF CZERWONKA
PREZES ZARZĄDU
2015-01-09
2015-06-16
MACIEJ STAŃCZUK
PREZES ZARZĄDU
2014-09-10
2015-01-09
WIKTOR WITWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-10
2015-06-16
WIKTOR WITWICKI
PREZES ZARZĄDU
2015-06-16
2015-08-17
2001-08-28
2005-08-01
POLIMEX-CEKOP, DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-01
2013-06-19
POLIMEX-CEKOP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-06-19
2013-11-21
POLIMEX-CEKOP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2001-08-28
2002-09-09
CZACKIEGO, 7/9, WARSZAWA, 00-950, WARSZAWA, POLSKA
2002-09-09
2007-07-30
CZACKIEGO, 15/17, WARSZAWA, 00-950, WARSZAWA, POLSKA
2007-07-30
2015-01-09
CZACKIEGO, 15/17, WARSZAWA, 00-043, WARSZAWA, POLSKA
2015-01-09
2015-08-17
UL. MŁYNARSKA, 42, WARSZAWA, 01-171, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie