KRS 0000131968
NIP6771732655
REGON35118905000000
NazwaPOLIMEX ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaPOLIMEX ENGINEERING
Data rejestracji 20 wrz 2002 (22 lata temu) 20 wrz 2002
Data usunięcia 03 mar 2022 03 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO, 11, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6771732655
data rejestracji 16 sty 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMKRZYSZTOF ANDRZEJ POTOCKI
Prokurent
2008-10-10
2016-08-12
PROKURA ŁĄCZNA - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
KRZYSZTOF MARIAN WĄSOWICZ
Prokurent
2014-03-28
2015-03-05
PROKURA SAMOISTNA (JEDNOOSOBOWA)
TOMASZ SOBOL
Prokurent
2015-03-05
2016-08-12
PROKURA SAMOISTNA - JEDNOOSOBOWA
ARKADIUSZ BOHDAN KROPIDŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-03-07
2014-11-26
JACEK JÓZEF CZERWONKA
Członek Organu Nadzoru
2014-03-07
2022-03-03
GRZEGORZ JÓZEF OSTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-03-07
2014-11-26
BOGUSŁAW PIEKARSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-11-26
2015-03-05
GRZEGORZ OSTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-03-05
2016-08-12
JANUSZ MOJŻESZEK
Członek Organu Nadzoru
2015-03-05
2015-08-24
MARCIN NOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2015-08-24
2015-11-27
ANDRZEJ PODLIPSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-11-27
2016-08-12
JACEK BARTMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-08-12
2022-03-03
JAROSŁAW MALEC
Członek Organu Nadzoru
2008-05-28
2013-12-14
Wspólnik
2002-09-20
2006-06-12
124 UDZIAŁY,ŁĄCZNA WARTOŚĆ 62000 ZŁ.
00141317000000
STEFAN SZOSTAK
Wspólnik
2002-09-20
2008-05-28
38 UDZIAŁÓW,ŁĄCZNA WARTOŚĆ 19000 ZŁ.
ADAM MIECZYSŁAW ŻWIRSKI
Wspólnik
2002-09-20
2008-05-28
38 UDZIAŁÓW,ŁĄCZNA WARTOŚĆ 19000 ZŁ.
Wspólnik
2006-06-12
2008-05-28
124 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.000 ZŁ
01234950300000
Wspólnik
2008-05-28
2022-03-03
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100 000 ZŁ
71025203100000
FRANCISZEK CAG
Powiernik
2017-03-02
2022-03-03
HENRYK JÓZEF LECH
Likwidator
2016-08-12
2022-03-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - KAŻDY Z JEGO CZŁONKÓW JEDNOOSOBOWO; W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ DWÓCH OSÓB - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
STEFAN SZOSTAK
PREZES ZARZĄDU
2002-09-20
2015-03-05
ADAM MIECZYSŁAW ŻWIRSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-20
2012-02-29
DAMIAN ADAM JASTRZĘBSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-10
2009-03-12
ANDRZEJ WYSZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-03-05
2015-07-17
MAREK STEJSKAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-05
2015-08-24
MAREK STEJSKAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-08-24
2016-08-12
TADEUSZ KAROL BAJ
PREZES ZARZĄDU
2015-07-17
2016-08-12
2002-09-20
2013-12-13
MAZOWIECKA, 25, KRAKÓW, 30-019, KRAKÓW, POLSKA
2013-12-13
2015-11-27
LEA, 202a, KRAKÓW, 30-133, KRAKÓW, POLSKA
2002-09-20
2006-07-10
SAP-PROJEKT-POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-07-10
2007-12-31
TEBODIN SAP-PROJEKT KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-12-31
2008-05-28
PROJEKT POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-05-28
2014-03-07
PXM - PROJEKT - POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-03-07
2016-08-12
POLIMEX ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-08-12
2017-03-02
POLIMEX ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z LIKWIDACJI
2017-03-02
2017-04-28
POLIMEX ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie