KRS 0000045448
REGON00141317000000
NazwaSAP-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSAP-PROJEKT
Data rejestracji 19 wrz 2001 (23 lata temu) 19 wrz 2001
Data usunięcia 11 maj 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ORZYCKA, 27, WARSZAWA, 02-695, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 305000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7320A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWAZBIGNIEW MICHAŁ LEWONOWSKI
Prokurent
2001-09-19
2006-02-22
PROKURA ŁĄCZNA
DARIUSZ KARNASZEWSKI
Prokurent
2001-09-19
2006-02-22
PROKURA ŁĄCZNA
GRZEGORZ MIECZYSŁAW ŁUKAWSKI
Prokurent
2001-09-19
2002-08-28
PROKURA ŁĄCZNA
EWA MONIKA ŚMIGIELSKA
Prokurent
2002-08-28
2006-05-11
PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF JAN KAŁUŻA
Prokurent
2001-09-19
2004-02-20
PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF CZESŁAW GRZESIK
Prokurent
2001-09-19
2002-08-28
PROKURA ŁĄCZNA
Wspólnik
2001-09-19
2006-02-22
61 (SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.500 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
01251766200000
ALEKSANDAR GERO
Wspólnik
2001-09-19
2006-02-22
61 (SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.500 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
TEBODIN B.V.
Wspólnik
2003-01-27
2006-02-27
610 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 305.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-02-27
2006-05-11
610 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 305.000 PLN
01234950300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
MIECZYSŁAW JAŚKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-19
2006-01-09
ALEKSANDAR GERO
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-19
2003-01-27
JAN ADAM WILKOSZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-19
2002-07-05
CORNELIS VAN DER BENT
WICE PREZES ZARZĄDU
2003-01-27
2004-10-18
KRZYSZTOF JAN KAŁUŻA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-20
2006-05-11
PETR BILEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-10-18
2006-05-11
RAFAŁ DOMINIK TWAROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-01-09
2006-05-11
2001-09-19
2002-07-05
PLAC INWALIDÓW, 10, WARSZAWA, 01-552, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie