KRS 0000493782
NIP7393865082
REGON28156048000000
NazwaDWORZEC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDWORZEC NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 17 sty 2014 (11 lat temu) 17 sty 2014
Data usunięcia 18 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA, 2 A, OLSZTYN, 10-589, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2829850,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7393865082
data rejestracji 14 maj 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJANIRA WOJAN
Beneficjent
1963-09-21
MAREK ANDRZEJ WOŁOCH
reprezentant
MARIUSZ KONRAD KOPER
Beneficjent
Wspólnik
2020-05-13
2021-01-18
56597 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.829.850,- ZŁ
14261325000000
Wspólnik
2014-01-17
2020-05-13
56.597 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.829.850,00 ZŁ
28153496200000
ADAM PAWEŁ KIRICZOK
Prokurent
2020-05-13
2021-01-18
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANIRA WOJAN
Beneficjent
PANI ANIRA WOJAN JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTY W PELMANTO TRADING & INVESTMENTS LIMITED, GDZIE PELMANTO TRADING & INVESTMENTS LIMITED POSIADA 32% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RETAIL PROVIDER SP. Z O.O, GDZIE SPÓŁKA RETAIL PROVIDER SP. Z O.O POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DWORZEC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MARIUSZ KONRAD KOPER
Beneficjent
PAN MARIUSZ KONRAD KOPER POSIADA 100 CERTYFIKATÓW W FUNDUSZU KATHARSIS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH, GDZIE KATHARSIS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH POSIADA 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RETAIL PROVIDER SP. Z O.O, GDZIE SPÓŁKA RETAIL PROVIDER SP. Z O.O POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DWORZEC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
JACEK SEMCZUK
PREZES ZARZĄDU
2014-01-17
2016-06-16
MAREK ANDRZEJ WOŁOCH
PREZES ZARZĄDU
2016-06-16
2019-01-14
MAREK ANDRZEJ WOŁOCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-01-14
2021-01-18
RAFAŁ DOMINIK TWAROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-01-14
2021-01-18
2014-01-17
2021-01-18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-01-17
2021-01-18
DWORZEC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-01-17
2021-01-18
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA, 2 A, OLSZTYN, 10-589, OLSZTYN, POLSKA
2016-06-16
2021-01-18
4931Z - TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
2016-06-16
2021-01-18
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2016-06-16
2021-01-18
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2016-06-16
2021-01-18
5221Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
2016-06-16
2021-01-18
4939Z - POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
2016-06-16
2021-01-18
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2016-06-16
2021-01-18
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2016-06-16
2021-01-18
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2016-06-16
2021-01-18
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2016-06-16
2021-01-18
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie