KRS 0000040650
REGON00354703500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO "MONTOSTAL-ESTE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WUPADŁOŚCI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO "MONTOSTAL-ESTE" WUPADŁOŚCI
Data rejestracji 31 sie 2001 (23 lata temu) 31 sie 2001
Data usunięcia 25 mar 2009 25 mar 2009
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROŹDZIEŃSKIEGO, 11, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-308, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 542500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7440Z REKLAMA #211 PRODUKCJA MASY CELULOZOWEJ, PAPIERU I TEKTURY #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAZENON STĘPIEŃ
Wspólnik
2001-08-31
2009-03-25
482 UDZIAŁY ŁĄCZNA WARTOŚĆ 241.000 ZŁ.
WŁADYSŁAW MADEJSKI
Wspólnik
2001-08-31
2009-03-25
151 UDZIAŁY ŁĄCZNA WARTOŚĆ 75.500 ZŁ.
TADEUSZ KANDELA
Wspólnik
2001-08-31
2009-03-25
208 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ 104.000 ZŁ.
KRZYSZTOF ADAM KAŁUŻA
Wspólnik
2001-08-31
2002-08-13
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000 ZŁ.
JAN DZIENIS
Wspólnik
2001-08-31
2002-08-13
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ.
JAN KUBICA
Wspólnik
2001-08-31
2002-08-13
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500 ZŁ.
ZDZISŁAW MIKOŁAJ STELMASZUK
Wspólnik
2001-08-31
2002-08-13
56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000 ZŁ.
BARBARA CECYLIA OSTROUCH
Wspólnik
2001-08-31
2001-12-27
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 1000ZŁ
JAN PODSIADŁO
Wspólnik
2001-08-31
2001-12-27
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000ZŁ
MAŁGORZATA KANDELA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-27
2002-12-23
LESZEK GAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-27
2002-08-13
WŁADYSŁAW MADEJSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-27
2002-12-23
TADEUSZ KANDELA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-27
2002-12-23
ZDZISŁAW MIKOŁAJ STELMASZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-27
2002-08-13
AGATA GAWŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-13
2002-12-23
JAN KUBICA
Członek Organu Nadzoru
2002-08-13
2002-09-30
DANUTA STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-13
2009-03-25
JAKUB SŁUPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-13
2002-12-23
FRANCISZEK CAG
Powiernik
2002-12-23
2009-02-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPAR.25 PKT 4 UMOWY SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIENI SĄ: -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ -POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
ZENON STĘPIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2001-08-31
2009-03-25
JAN KUBICA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-31
2002-08-13
JANUARY KASPRZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-27
2002-10-07
BOŻENA ANNA MOLĘDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-30
2003-06-04
STANISŁAW PIOTR SZRANKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-30
2003-06-04
WOJCIECH DZIĄBEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-27
2002-09-30
MIROSŁAW WUJAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-27
2002-09-30
KAZIMIERZ PRZYBYLSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-30
2003-06-04
2001-08-31
2001-12-27
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MONTOSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-27
2002-12-23
PRZEDSIĘBIORSTWO "MONTOSTAL-ESTE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-23
2003-11-17
PRZEDSIĘBIORSTWO MONTOSTAL-ESTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie