KRS 0000585743
NIP5272750083
REGON36299486200000
NazwaSPV BORYSZEW 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPV BORYSZEW 8
Data rejestracji 12 lis 2015 (9 lat temu) 12 lis 2015
Data usunięcia 11 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email P.TOKLOWICZ@BORYSZEW.COM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4211 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIWspólnik
2015-11-12
2022-02-14
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
75001099200000
Wspólnik
2022-02-14
2024-06-11
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
36950982900000
PAWEŁ TOKŁOWICZ
zgłaszający - członek zarządu
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Beneficjent
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Beneficjent
POSIADANIE POZYCJI DOMINUJĄCEJ (65,35% GŁOSÓW) W SPÓŁCE BORYSZEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (NIP: 8370000634, KRS: 0000063824), BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI IMPEXMETAL HOLDING SPÓŁKA Z O.O. (NIP: 6653012419, KRS: 0000719114), BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPV BORYSZEW6 SPÓŁKA Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ TOKŁOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-11-12
2017-03-30
MAREK MROCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-30
2017-11-23
ANDRZEJ PODLIPSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-30
2017-11-23
PAWEŁ TOKŁOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-11-23
2024-06-11
2015-11-12
2017-02-27
SPV BORYSZEW 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-02-27
2017-11-23
MAFLOW TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-11-12
2016-02-16
UL. ŁUCKA, 7/9, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA
2016-02-16
2017-02-27
UL. JAGIELLOŃSKA, 76, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
2017-02-27
2017-11-23
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 85-87, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie