KRS 0000526441
NIP5272721727
REGON14746846200000
NazwaSPV BORYSZEW 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPV BORYSZEW 5
Data rejestracji 08 paź 2014 (10 lat temu) 08 paź 2014
Data usunięcia 03 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2442B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #2453Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCHPAWEŁ TOKŁOWICZ
zgłaszający - członek zarządu
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Beneficjent
Wspólnik
2014-10-08
2022-02-25
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
75001099200000
Wspólnik
2022-02-25
2024-04-03
5 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁ
36950982900000
PAWEŁ TOKŁOWICZ
Likwidator
2017-01-24
2021-04-01
ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK
Beneficjent
POSIADANIE POZYCJI DOMINUJĄCEJ (65,35% GŁOSÓW) W SPÓŁCE BORYSZEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (NIP: 8370000634, KRS: 0000063824), BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI IMPEXMETAL HOLDING SPÓŁKA Z O.O. (NIP: 6653012419, KRS: 0000719114), BEDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPV BORYSZEW 5 SPÓŁKA Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ TOKŁOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-10-08
2017-01-24
PAWEŁ TOKŁOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2021-04-01
2024-04-03
2014-10-08
2015-10-15
SPV BORYSZEW 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-15
2017-01-24
NOWOCZESNE PRODUKTY ALUMINIOWE SKAWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-01-24
2021-04-01
NOWOCZESNE PRODUKTY ALUMINIOWE SKAWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2014-10-08
2016-01-26
ŁUCKA, 7/9, WARSZAWA, 00-842, WARSZAWA, POLSKA
2016-01-26
2019-07-12
UL. JAGIELLOŃSKA, 76, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie