KRS 0000044581
NIP6651009241
REGON31021324000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "HUTNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "HUTNIK"
Data rejestracji 27 wrz 2001 (23 lata temu) 27 wrz 2001
Data usunięcia 08 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE 1-GO MAJA, 13, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #612 ŚRÓDLĄDOWY TRANSPORT WODNY #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #714 WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7470 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAALUMINIUM KONIN - IMPEXMETAL SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-09-27
2023-12-08
3.761 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.880.500 ZŁ
MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY HUTNIKÓW I PRACOWNIKÓW W HUCIE ALUMINIUM "KONIN" S.A.
Wspólnik
2001-09-27
2023-12-08
120 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ NA WARTOŚĆ 60.000,-
MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" PRZY HUCIE ALUMINIUM "KONIN" S.A.
Wspólnik
2001-09-27
2023-12-08
120 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY TJ. NA WARTOŚĆ 60.000,-
MIROSŁAW ANDRZEJ KOŁODZIEJCZAK
Likwidator
2011-10-25
2015-06-19
KRZYSZTOF JAKUB KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-25
2023-12-08
DARIUSZ MARCHEWKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2002-10-30
JERZY KAROLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2002-07-18
JÓZEF MACIEJ GRACZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2023-12-08
GRZEGORZ JANIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2005-06-03
ELŻBIETA CHOJENKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-18
2009-06-18
RYSZARD JAN NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2005-06-03
ZDZISŁAW NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-03
2023-12-08
GRZEGORZ KAZIMIERZ KOSMALSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-03
2009-06-18
PAWEŁ TOKŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-06-18
2023-12-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
MARIUSZ JAN KAŹMIERCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-27
2001-10-05
BOŻENA RADAJEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-27
2001-10-05
TOMASZ JAN DURKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-10-05
2002-03-19
SŁAWOMIR PAWŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-19
2010-12-02
MIROSŁAW ANDRZEJ KOŁODZIEJCZAK
PREZES ZARZĄDU
2010-12-02
2011-10-25
PIOTR ROGALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-27
2001-10-05
2001-09-27
2011-10-25
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "HUTNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie