KRS 0000092575
NIP6790084996
REGON35000252200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRZEROBU ZŁOMU CRAPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRZEROBU ZŁOMU CRAPEX
Data rejestracji 28 lut 2002 (23 lata temu) 28 lut 2002
Data usunięcia 05 maj 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres IGOŁOMSKA, 27, KRAKÓW, 31-983, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 994800,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2002-02-28
2003-02-21
9 451 UDZIAŁÓW WYSOKOŚCI 945 100 ZŁ
01059208500000
BICOMET S.P.A
Wspólnik
2003-02-21
2005-11-22
2985 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 298500 ZŁ.
LUCCHINI HOLLAND B.V.
Wspólnik
2003-02-21
2005-11-22
6466 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 646600 ZŁ.
Wspólnik
2005-11-22
2008-05-05
9451 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 945.100 ZŁ
01059208500000
MAREK SERAFIN
Likwidator
2007-02-23
2008-05-05
DARIUSZ MARCHEWKA
Likwidator
2007-02-23
2008-05-05
BERND WEBERSINKE
Członek Organu Nadzoru
2007-08-01
2008-05-05
AMIT AGARWAL
Członek Organu Nadzoru
2007-08-01
2008-05-05
ELISABETH KAMPA
Członek Organu Nadzoru
2007-08-01
2008-05-05
DARIO TALLURI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2005-08-17
ROBERTO BERSI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2005-08-17
ALAIN BOUCHARD
Członek Organu Nadzoru
2005-11-22
2007-08-01
CAMILLE SCHROEDER
Członek Organu Nadzoru
2005-11-22
2007-08-01
ZYGMUNT MIKOŁAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2002-11-26
MASSIMO PENNACCHIO
Członek Organu Nadzoru
2002-11-26
2005-08-17
HENRI FRANCOIS GROBER
Członek Organu Nadzoru
2005-11-22
2007-08-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ NABYTEGO PRAWA LUB ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA KWOTY 10 000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ W SPRAWACH O CHARAKTERZE NIE MAJĄTKOWYM UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 10 000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
JACEK BATKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-28
2002-11-26
ZYGMUNT MIKOŁAJCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-26
2003-01-30
BRUNO BATTISTA CASTELANELLI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-28
2005-08-17
MAREK SERAFIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-17
2006-08-08
MAREK SERAFIN
PREZES ZARZĄDU
2006-08-08
2007-02-23
PIERRE JEAN NEGRIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-22
2007-02-13
YVES SCHRAUB
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-22
2007-02-23
BOGUSŁAW JAROSŁAW BIELECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-22
2005-12-13
BOGUSŁAW JAROSŁAW BIELECKI
PREZES ZARZĄDU
2005-12-13
2006-08-08
DARIUSZ MARCHEWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-08
2007-02-23
2002-02-28
2007-02-23
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEROBU ZŁOMU CRAPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-28
2007-05-29
KOSIARZY, 5, KRAKÓW, 30-733, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie