KRS 0000158141
REGON00079681000000
NazwaCENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "LEGIA" WARSZAWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaCENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "LEGIA" WARSZAWA LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 10 kwi 2003 (21 lat temu) 10 kwi 2003
Data usunięcia 31 maj 2010 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM
Adres POWĄZKOWSKA, 59, WARSZAWA, 01-728, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #45 BUDOWNICTWO #55 HOTELE I RESTAURACJE #9261 DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCHROBERT KRZYSZTOF ORLIK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2010-05-31
RYSZARD STANISŁAW TOMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2010-05-31
WOJCIECH ANTONI DĄBEK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2010-05-31
ZBIGNIEW TOMASZ LUDWINIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2010-05-31
JERZY GĄSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2010-05-31
ANDRZEJ KRZYSZTOF KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2010-05-31
ZYGMUNT MIKOŁAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-20
2010-05-31
TOMASZ SADOWSKI
Powiernik
2007-05-21
2010-05-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD STOWARZYSZENIA
Sposób reprezentacji§35 1. PREZES LUB WICEPREZES CWKS "LEGIA" REPREZENTUJE CWKS "LEGIA" NA ZEWNĄTRZ WOBEC ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, 2. DLA WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ ROZPORZĄDZANIA MAJĄTKIEM CWKS "LEGIA" W ZAKRESIE NABYWANIA I ZBYWANIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH NIEZBĘDNE SĄ PODPISY DWÓCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH UCHWAŁĄ ZARZĄDU, 3. OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W UST. 2 MOGĄ UDZIELAĆ PEŁNOMOCNICTW.
WITOLD MIECZYSŁAW SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-04-20
2005-09-15
JÓZEF MARCIN WASIOŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-20
2010-05-31
LECH MAREK ŚWIĘCICKI
CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU
2003-04-10
2005-09-15
ZBIGNIEW MARCINIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-20
2005-09-15
STANISŁAW WYSZOMIRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-20
2005-09-15
HENRYK WIESŁAW PORAJSKI
CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU
2004-04-20
2005-09-15
ROMAN KLOC
PREZES ZARZĄDU
2003-04-10
2004-04-20
JERZY LEWIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-10
2010-05-31
STANISŁAW WŁODZIMIERZ DĄBROWSKI
CZŁONEK PREZYDIUM ZARZĄDU
2003-04-10
2004-04-20
STANISŁAW WŁODZIMIERZ DĄBROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-20
2010-05-31
2003-04-10
2009-12-10
CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "LEGIA" WARSZAWA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie